Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerhard Körner (ab 04.06.1992) (bis 30.06.1992) | 20.09.1941 | ||||
Werner Voigt (bis 03.06.1992) | 26.06.1947 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerhard Körner (bis 03.06.1992) | 20.09.1941 | ||||
Torwart | |||||
Martin Pieckenhagen (bis 30.06.1993) | 15.11.1971 | ||||
László Bodnár (ab 01.01.1992) (bis 30.06.1992) | 15.03.1959 | ||||
Henryk Lihsa (bis 30.06.1992) | 10.05.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Frank Placzek (bis 30.06.1997) | 18.06.1965 | ||||
Mario Maek (bis 30.06.1994) | 14.11.1964 | ||||
Frank Vogel (bis 30.06.1993) | 26.07.1963 | ||||
Olaf Zimmermann (bis 30.06.1992) | 23.01.1969 | ||||
Andreas Krüger (bis 31.12.1991) | 19.07.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thoralf Bennert (bis 31.08.1995) | 18.06.1965 | ||||
André Hofschneider (bis 30.06.1994) | 10.06.1970 | ||||
Jens Henschel (bis 30.06.1993) | 18.09.1964 | ||||
René Adamczewski (bis 30.06.1993) | 15.11.1968 | ||||
Lutz Hendel (bis 30.06.1993) | 18.12.1958 | ||||
Holger Fandrich (bis 30.06.1992) | 06.09.1965 | ||||
Ingolf Schneider (ab 01.01.1992) (bis 30.06.1992) | 28.11.1964 | ||||
Kim Konrad (ab 01.12.1991) (bis 30.06.1992) | 29.07.1963 | ||||
Mario Waldow (bis 30.06.1992) | 22.09.1966 | ||||
Rene Wolter (bis 30.06.1992) | 25.08.1972 | ||||
Sturm | |||||
Nico Patschinski (bis 31.12.1997) | 08.11.1976 | ||||
Matthias Zimmerling (bis 30.06.1994) | 06.09.1967 | ||||
Jacek Mencel (bis 30.06.1994) | 24.05.1966 | ||||
Gibby Mbasela (bis 30.06.1993) | 24.10.1962 | ||||
Olaf Besser (bis 30.06.1992) | 22.04.1964 | ||||
Daniel Herold (bis 30.06.1992) | 03.12.1972 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 24.05.1992 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 28.05.1992 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.05.1992 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.06.1992 00:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 07.06.1992 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.06.1992 00:00 Uhr |
8 : 2 |
Schema Vergleich |