Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd Roggensack (bis 30.06.1993) | 05.10.1941 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Zimmermann (bis 30.06.1993) | 11.02.1962 | ||||
Frank Agaciak (bis 30.06.1992) | 17.02.1964 | ||||
Jacek Jarecki (bis 30.06.1992) | 26.06.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Hans-Jörg Schneider (bis 30.06.2002) | 22.01.1966 | ||||
Dirk Hupe (bis 30.06.1994) | 29.05.1957 | ||||
André Köhler (ab 01.11.1991) (bis 30.06.1994) | 28.02.1965 | ||||
Willi Kronhardt (bis 30.06.1993) | 17.02.1969 | ||||
Dirk Römer (bis 30.06.1993) | 25.11.1963 | ||||
Michael Schmitz (bis 30.06.1992) | 28.04.1970 | ||||
Mittelfeld | |||||
Jürgen Niggemann (bis 30.06.1998) | 04.01.1962 | ||||
Dirk Lottner (bis 30.06.1996) | 04.03.1972 | ||||
Andreas Brandts (bis 30.06.1996) | 09.04.1962 | ||||
Martin Luhr (bis 30.06.1996) | 01.11.1970 | ||||
Wilfried Neuschäfer (bis 30.06.1993) | 08.09.1970 | ||||
Peter Seufert (bis 30.06.1993) | 29.11.1964 | ||||
Axel Britz (bis 30.06.1992) | 16.01.1969 | ||||
Dirk Kontny (ab 01.11.1991) (bis 30.06.1992) | 30.11.1965 | ||||
Jens Pfahl (bis 30.06.1992) | 16.09.1960 | ||||
Holger Schmitz (bis 30.06.1992) | 21.11.1970 | ||||
Sturm | |||||
Volker Röhrich (bis 05.09.1993) | 14.07.1965 | ||||
Wiktor Pasulko (bis 30.03.1993) | 01.01.1961 | ||||
Mohamed Azima (bis 31.12.1992) | 17.10.1969 | ||||
Bernd Klotz (bis 30.06.1992) | 08.09.1958 | ||||
Holger Friz (bis 30.06.1992) | 26.04.1965 | ||||
Ünsal Bayzit (bis 30.06.1992) | 25.10.1971 | ||||
Sven Meyer (bis 30.06.1992) | 10.07.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.05.1992 18:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.06.1992 20:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 09.06.1992 20:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.06.1992 15:30 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |