Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedhelm Rach (bis 30.06.1999) | 09.02.1952 | ||||
Paul Linz (bis 30.06.1994) | 04.01.1956 | ||||
Torwart | |||||
Karl-Heinz Kieren (bis 30.06.1994) | 02.07.1969 | ||||
Axel Beth (bis 30.06.1992) | |||||
Abwehr | |||||
Uwe Heinsdorf (bis 30.06.2000) | 16.08.1969 | ||||
Rolf Dockter (bis 30.06.1999) | 22.08.1967 | ||||
Manfred Plath (bis 30.06.1993) | 12.12.1961 | ||||
Peter Henkes (bis 30.06.1993) | 27.07.1962 | ||||
Matthias Schömann (bis 30.06.1992) | 14.10.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rudolf Muchka (ab 01.05.1992) (bis 30.06.1997) | 14.09.1965 | ||||
Rudi Thömmes (bis 30.06.1997) | 17.12.1968 | ||||
Reimund Brittner (bis 30.06.1994) | 10.01.1963 | ||||
Andreas Schu (bis 30.06.1994) | |||||
Herbert Herres (bis 30.06.1994) | 12.03.1959 | ||||
Lidio Alves-Silva (bis 30.06.1993) | |||||
Sturm | |||||
Frank Wagner (bis 30.06.2002) | 19.05.1973 | ||||
Paul Linz (bis 30.06.1994) | 04.01.1956 | ||||
Thomas Reiland (bis 30.06.1992) | 18.03.1967 | ||||
Rainer Poltrock (bis 30.06.1992) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 24.05.1992 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.05.1992 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 02.06.1992 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.06.1992 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |