Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wilfried Gröbner (bis 30.06.1994) | 18.12.1949 | ||||
Torwart | |||||
Henning Hansen (bis 30.06.1993) | 07.09.1970 | ||||
Manfred Vöhringer (bis 30.06.1992) | 02.10.1989 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schwend (bis 30.06.1999) | 11.06.1969 | ||||
Uwe Schöler (bis 30.06.1993) | 08.12.1964 | ||||
Jürgen Schnizler (bis 30.06.1993) | 30.11.1962 | ||||
Jürgen Schaich (bis 30.06.1992) | 01.12.1958 | ||||
Andreas Hintke (bis 30.06.1992) | 31.07.1961 | ||||
Marc Heinkelein (bis 30.06.1992) | 30.12.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
Artur Beck (bis 31.12.1998) | 24.02.1966 | ||||
Thomas Winter (bis 31.12.1997) | 22.09.1967 | ||||
Ivica Silic (bis 30.06.1995) | 07.01.1964 | ||||
Markus Pleuler (bis 30.06.1994) | 10.05.1970 | ||||
Oliver Merkel (bis 30.06.1993) | 13.02.1963 | ||||
Uwe Heth (bis 30.06.1992) | 27.10.1960 | ||||
Markus Gisdol (bis 30.06.1992) | 17.08.1969 | ||||
Sturm | |||||
Holger Demme (bis 30.06.1993) | 25.11.1962 | ||||
Klaus Schmidt (bis 30.06.1992) | 06.12.1966 | ||||
Björn Roth (bis 30.06.1992) | 14.01.1971 | ||||
Klaus Weiss (bis 30.06.1992) | 03.06.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 24.05.1992 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 28.05.1992 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.06.1992 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 08.06.1992 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |