Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wolfgang Jerat (bis 30.06.1992) | 09.02.1955 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Albracht (bis 30.06.1994) | 30.11.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Pusch (bis 30.06.1994) | 30.01.1962 | ||||
Rudi Müller (bis 30.06.1993) | 28.09.1960 | ||||
Kurt Balewski (bis 30.06.1993) | 05.06.1958 | ||||
Mátyás Jurácsik (bis 30.06.1993) | 01.10.1960 | ||||
Mirko Vogt (bis 30.06.1993) | 29.03.1972 | ||||
Dietmar Klinger (bis 30.06.1992) | 08.01.1958 | ||||
Sven Christians (bis 30.06.1992) | 28.01.1967 | ||||
Rytis Narusevicius (ab 01.01.1992) (bis 30.06.1992) | 09.03.1967 | ||||
Björn Arens (bis 30.06.1992) | 29.09.1972 | ||||
Marc Schweiger (bis 30.06.1992) | 06.03.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Christian Broos (bis 30.06.1999) | 30.03.1969 | ||||
Frank Zilles (bis 30.06.1998) | 29.01.1964 | ||||
Mieczyslaw Szewczyk (ab 01.01.1992) (bis 30.06.1996) | 11.09.1962 | ||||
Lars Kindgen (bis 30.06.1994) | 25.11.1971 | ||||
Thomas Pröpper (bis 30.09.1993) | 04.08.1970 | ||||
Hans-Werner Reif (bis 30.06.1993) | 03.12.1964 | ||||
Siegmar Bieber (bis 30.06.1993) | 04.01.1968 | ||||
Gintaras Rimkus (bis 30.06.1992) | 30.11.1968 | ||||
Michael Kentschke (bis 30.06.1992) | 10.06.1965 | ||||
Sturm | |||||
Frank Kremer (bis 30.06.1992) | 01.09.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 28.05.1992 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.05.1992 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 07.06.1992 15:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.06.1992 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |