Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Udo Klug (bis 30.06.1993) | 21.07.1928 | ||||
Torwart | |||||
Jürgen Roth-Lebenstedt (bis 30.06.1993) | 22.10.1962 | ||||
Ivan Pudar (bis 30.06.1993) | 16.08.1961 | ||||
Abwehr | |||||
Antal Weiszenbacher (bis 30.06.2000) | 20.01.1965 | ||||
Erik Schröder (bis 30.06.1998) | 07.11.1972 | ||||
Frank Buschmann (bis 30.06.1998) | 03.06.1973 | ||||
Peter Ritter (bis 30.06.1996) | 09.10.1962 | ||||
Arpad Bucico (bis 30.06.1994) | 21.09.1963 | ||||
Jörg Marcinkowski (bis 30.06.1993) | 08.08.1960 | ||||
Jens Große (bis 30.06.1993) | 14.05.1966 | ||||
Elmar Klodt (bis 31.12.1992) | |||||
Mittelfeld | |||||
Jan Jalocha (bis 30.06.1995) | 18.07.1957 | ||||
Frank Müller (bis 30.06.1995) | 02.08.1964 | ||||
Jürgen Mohr (bis 30.06.1995) | 18.08.1958 | ||||
Matthias Hamann (bis 30.06.1994) | 10.02.1968 | ||||
Jörg Lauer (bis 30.06.1994) | 21.11.1968 | ||||
Christoph Hahn (bis 30.06.1994) | 13.08.1968 | ||||
Achim Wilbois (bis 30.06.1993) | 15.06.1963 | ||||
Sturm | |||||
Egbert Zimmermann (bis 30.06.1995) | 19.02.1962 | ||||
Markus Osthoff (bis 30.06.1994) | 19.11.1968 | ||||
Ulrich Allenborn (bis 30.06.1994) | 06.06.1968 | ||||
Christoph Mees (bis 30.06.1994) | 01.06.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 20.05.1993 18:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 23.05.1993 15:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 29.05.1993 15:30 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.06.1993 19:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.06.1993 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.06.1993 15:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |