Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Willibert Kremer (bis 18.10.1993) | 15.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Nico Thomaschewski (bis 30.06.1998) | 10.02.1971 | ||||
Bodo Rudwaleit (bis 30.06.1993) | 03.08.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Jörn Lenz (bis 30.06.1997) | 12.04.1969 | ||||
Olaf Backasch (bis 30.06.1996) | 04.10.1965 | ||||
Klaus Theiss (bis 30.06.1994) | 09.07.1963 | ||||
Dirk Muschiol (bis 30.06.1994) | 13.04.1969 | ||||
Jörg Buder (bis 30.06.1993) | 24.09.1969 | ||||
Mittelfeld | |||||
Almedin Civa (bis 30.06.1996) | 27.04.1972 | ||||
Stanislav Levý (bis 30.06.1996) | 02.05.1958 | ||||
Egon Flad (bis 30.06.1995) | 05.03.1964 | ||||
Michael Schröder (bis 30.06.1994) | 10.11.1959 | ||||
Arne Sandstø (bis 30.06.1994) | 21.10.1966 | ||||
Jan Wehrmann (bis 30.06.1994) | 30.12.1969 | ||||
Sven Förster (bis 30.06.1993) | 12.08.1965 | ||||
Sturm | |||||
Michail Rusajew (ab 01.01.1993) (bis 30.06.1996) | 15.11.1964 | ||||
Brent Goulet (bis 31.12.1994) | 19.06.1964 | ||||
Thoralf Arndt (bis 31.12.1994) | 08.11.1966 | ||||
René Unglaube (bis 30.06.1994) | 06.11.1965 | ||||
Gyula Hajszán (ab 01.01.1993) (bis 30.06.1994) | 09.10.1961 | ||||
Olaf Hirsch (bis 30.06.1993) | 30.12.1960 | ||||
Steffen Borkowski (bis 30.06.1993) | 26.07.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 16.05.1993 14:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 23.05.1993 14:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.06.1993 19:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.06.1993 14:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |