Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Wolf-Rüdiger Krause (bis 30.06.1994) | 07.09.1944 | ||||
Torwart | |||||
Mathias Hain (bis 30.06.1999) | 31.12.1972 | ||||
Oliver Lerch (bis 30.06.1994) | 08.09.1969 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Pfannkuch (bis 30.06.1999) | 21.02.1970 | ||||
Maik Kappel (bis 30.06.1998) | 08.08.1970 | ||||
Özkan Koctürk (bis 30.06.1996) | 06.11.1974 | ||||
Willi Kronhardt (bis 30.06.1996) | 17.02.1969 | ||||
Alexander Malchow (bis 30.06.1994) | 11.09.1969 | ||||
Sergej Fokin (bis 30.06.1994) | 26.07.1961 | ||||
Ulf-Volker Probst (bis 30.06.1994) | 03.10.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Roland Weisheit (bis 30.06.1997) | 12.02.1974 | ||||
Arne Hoffart (bis 30.06.1994) | 06.12.1973 | ||||
Miloš Nedić (bis 30.06.1994) | 17.10.1964 | ||||
Silviu Vuia (bis 30.06.1994) | 31.05.1963 | ||||
Ralf Heskamp (bis 30.08.1993) | 22.09.1965 | ||||
Sturm | |||||
Wiktor Pasulko (bis 30.06.1996) | 01.01.1961 | ||||
Daniel Simon (bis 30.06.1996) | 19.08.1973 | ||||
Igor Belanow (bis 30.06.1995) | 25.09.1960 | ||||
Sven Berkenhagen (bis 30.06.1995) | 13.12.1966 | ||||
Stefan Meissner (bis 30.06.1994) | 08.03.1973 | ||||
Goran Radojević (bis 30.06.1994) | 09.11.1963 | ||||
Roman Sedláček (bis 30.06.1994) | 12.01.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.05.1994 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.05.1994 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.1994 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.06.1994 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.06.1994 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.06.1994 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |