Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Udo Klug (ab 24.02.1994) (bis 30.06.1995) | 21.07.1928 | ||||
Torwart | |||||
Mirosław Dreszer (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1994) | 28.08.1965 | ||||
Frank Hartmann (bis 30.06.1994) | |||||
Abwehr | |||||
Antal Weiszenbacher (bis 30.06.2000) | 20.01.1965 | ||||
Erik Schröder (bis 30.06.1998) | 07.11.1972 | ||||
Frank Buschmann (bis 30.06.1998) | 03.06.1973 | ||||
Peter Ritter (bis 30.06.1996) | 09.10.1962 | ||||
Michael Emenalo (bis 30.06.1994) | 14.07.1965 | ||||
Arpad Bucico (bis 30.06.1994) | 21.09.1963 | ||||
Christian Albrecht (bis 30.06.1994) | 20.05.1973 | ||||
Anic (bis 30.06.1994) | |||||
5 | Vito Milošević (bis 30.06.2002) | 12.10.1965 | |||
Mittelfeld | |||||
Peter Seufert (bis 30.06.1998) | 29.11.1964 | ||||
Jan Jalocha (bis 30.06.1995) | 18.07.1957 | ||||
Frank Müller (bis 30.06.1995) | 02.08.1964 | ||||
Jürgen Mohr (bis 30.06.1995) | 18.08.1958 | ||||
Matthias Hamann (bis 30.06.1994) | 10.02.1968 | ||||
Jörg Lauer (bis 30.06.1994) | 21.11.1968 | ||||
Christoph Hahn (bis 30.06.1994) | 13.08.1968 | ||||
Sturm | |||||
Egbert Zimmermann (bis 30.06.1995) | 19.02.1962 | ||||
Markus Osthoff (bis 30.06.1994) | 19.11.1968 | ||||
Marc Volke (bis 30.06.1994) | 13.03.1968 | ||||
Ulrich Allenborn (bis 30.06.1994) | 06.06.1968 | ||||
Christoph Mees (bis 30.06.1994) | 01.06.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.05.1994 15:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.1994 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.06.1994 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.06.1994 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.06.1994 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.06.1994 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |