Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ulrich Nikolinski (bis 30.06.1994) | 03.08.1945 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hagen Reeck (bis 30.06.2004) | 06.09.1959 | ||||
Torwart | |||||
Holger Hünsche (bis 30.06.1995) | 14.12.1964 | ||||
Uwe Kleemann (bis 30.06.1994) | 06.09.1969 | ||||
Abwehr | |||||
Maik Pohland (bis 30.06.1995) | 12.03.1963 | ||||
Uwe Woyde (ab 01.01.1994) (bis 31.12.1994) | 05.02.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ingolf Schneider (bis 30.06.1997) | 28.11.1964 | ||||
Dirk Rettig (bis 30.06.1996) | 13.11.1969 | ||||
Holger Fandrich (bis 30.06.1996) | 06.09.1965 | ||||
Heiko Petrick (bis 30.06.1995) | 15.10.1971 | ||||
Thomas Walter (bis 30.06.1994) | 27.07.1970 | ||||
6 | Detlef Irrgang (bis 30.06.2000) | 27.05.1966 | |||
14 | Jörg Woltmann (bis 30.06.1998) | 30.11.1968 | |||
20 | Holger Fraedrich (bis 31.12.1998) | 09.08.1968 | |||
Sturm | |||||
Olaf Besser (bis 30.06.1996) | 22.04.1964 | ||||
Toralf Konetzke (bis 30.06.1996) | 10.12.1972 | ||||
Volkmar Kuhlee (bis 30.06.1995) | 24.02.1961 | ||||
Petrik Sander (bis 30.06.1994) | 17.11.1960 | ||||
28 | Sven Kubis (bis 30.06.1999) | 29.05.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.05.1994 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.05.1994 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 02.06.1994 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.06.1994 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |