Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Schatzschneider (bis 30.06.2000) | 26.04.1958 | ||||
Armin Veh (bis 30.06.1995) | 01.02.1961 | ||||
Torwart | |||||
Jürgen Oberhofer (bis 30.06.1995) | 23.02.1973 | ||||
Alfred Weh (bis 30.06.1995) | 17.06.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Andreas Dörr (bis 30.06.1998) | 15.09.1966 | ||||
Jürgen Haller (bis 30.06.1996) | 31.08.1961 | ||||
Janos Radoki (bis 30.06.1995) | 07.03.1972 | ||||
Michael Hecht (bis 30.06.1995) | 27.04.1965 | ||||
Markus Zimmermann (bis 30.06.1995) | 19.03.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas Motzke (bis 30.06.1996) | 12.05.1968 | ||||
Franz Becker (bis 30.06.1996) | 17.07.1963 | ||||
Domenico Sbordone (bis 30.06.1995) | 03.09.1969 | ||||
Thomas Hanke (bis 30.06.1995) | 11.10.1969 | ||||
Thomas König (bis 30.06.1995) | 18.01.1969 | ||||
Gerhard Schroll (bis 30.06.1995) | 18.09.1964 | ||||
Michael Rösele (bis 30.06.1994) | 07.10.1974 | ||||
Sergej Timofejew (bis 30.06.1994) | 28.03.1970 | ||||
Holger Bachthaler (bis 30.06.1994) | 27.03.1975 | ||||
Frank Gerster (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1994) | 15.04.1976 | ||||
Sturm | |||||
Christian Radlmaier (bis 30.06.1995) | 26.01.1967 | ||||
Zdenko Adamović (bis 30.06.1994) | 20.12.1963 | ||||
Werner Heiß (bis 30.06.1994) | 29.06.1972 | ||||
Joseph Babatunde (bis 30.06.1994) | 28.07.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.05.1994 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.05.1994 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.1994 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 02.06.1994 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.06.1994 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.06.1994 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |