Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Gerster (ab 30.01.1994) (bis 26.03.1995) | 13.08.1956 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Kellermann (bis 30.06.1995) | 24.09.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Alexander Conrad (bis 30.06.1997) | 15.11.1966 | ||||
Jens Rasiejewski (bis 30.06.1996) | 01.01.1975 | ||||
Michael Klein (bis 30.06.1995) | 22.02.1965 | ||||
Holger Dahl (bis 30.06.1995) | 18.01.1969 | ||||
Michael Sandt (bis 30.06.1995) | 16.12.1967 | ||||
Ralf Loose (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1995) | 05.01.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Renato Levy (bis 30.06.1997) | 29.09.1977 | ||||
Sead Kapetanović (bis 30.06.1995) | 21.01.1972 | ||||
Thomas Lasser (bis 30.06.1995) | 25.10.1969 | ||||
Richard Walz (bis 30.06.1995) | 24.08.1967 | ||||
Christos Figas (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1995) | 16.11.1969 | ||||
Sascha Lense (bis 30.06.1995) | 05.10.1974 | ||||
Ralf Zgraja (bis 30.06.1994) | |||||
Thorsten Müller (bis 30.06.1994) | |||||
Sturm | |||||
Albert Repp (bis 30.06.1997) | 1963 | ||||
Carsten Lakies (bis 30.06.1995) | 08.01.1971 | ||||
Marco Grevelhörster (bis 30.06.1995) | 26.04.1970 | ||||
Ralf Haub (bis 30.06.1994) | 26.07.1964 | ||||
Michael Rexroth (bis 30.06.1994) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.05.1994 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.05.1994 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.1994 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.06.1994 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.06.1994 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.06.1994 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |