Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günther Rybarczyk (bis 30.06.2001) | 04.11.1951 | ||||
Torwart | |||||
Michael Joswig (bis 30.06.1999) | 13.06.1975 | ||||
Abwehr | |||||
Jörg Bräuer (bis 30.06.1999) | 29.06.1969 | ||||
Markus Mrugalla (bis 30.06.1998) | 04.11.1971 | ||||
Frank Parrotta (bis 30.06.1995) | 19.10.1973 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dirk Spannuth (bis 30.06.1996) | 16.08.1967 | ||||
Martin Wiercimok (bis 30.06.1996) | 16.03.1969 | ||||
Waldemar Kischka (bis 30.06.1995) | 21.12.1966 | ||||
Roger Schmidt (bis 30.06.1995) | 13.03.1967 | ||||
Christian Schreier (bis 30.06.1994) | 04.02.1959 | ||||
Peter Hobday (bis 30.06.1994) | 09.04.1961 | ||||
Klaus Hardes (bis 30.06.1994) | |||||
Werner Koch (bis 30.06.1994) | 26.09.1963 | ||||
Dominik Kaesberg (bis 30.06.1994) | 24.02.1974 | ||||
Dirk Heggemann (bis 30.06.1994) | 18.02.1973 | ||||
Sturm | |||||
Erik Groeleken (bis 30.06.1995) | 03.03.1966 | ||||
Markus Klingen (bis 30.06.1994) | 19.08.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 22.05.1994 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.05.1994 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.1994 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.06.1994 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.06.1994 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.06.1994 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |