Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Paul Sauter (bis 30.06.1994) | 14.06.1947 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Menger (bis 30.06.1994) | 11.09.1972 | ||||
Christian Hassler (bis 30.06.1994) | 07.11.1970 | ||||
Abwehr | |||||
Dieter Märkle (bis 30.06.1997) | 15.06.1962 | ||||
Oliver Wölki (bis 30.06.1996) | 30.12.1970 | ||||
Petr Škarabela (bis 30.06.1995) | 24.11.1967 | ||||
Dieter Steinhauser (bis 30.06.1995) | 09.03.1968 | ||||
Steffen Grimminger (bis 30.06.1995) | 02.05.1969 | ||||
Hans-Joachim Seuferlein (bis 30.06.1994) | 03.08.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Perfetto (bis 30.06.1997) | 13.09.1964 | ||||
Torsten Raspe (bis 30.06.1995) | 01.08.1969 | ||||
Dieter Simon (bis 30.06.1995) | 25.07.1962 | ||||
Thomas Schlenk (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1995) | 07.08.1968 | ||||
Marc Arnold (bis 30.06.1994) | 19.09.1970 | ||||
Ralf Allgöwer (bis 30.06.1994) | 04.04.1964 | ||||
Joe Zinnbauer (ab 01.01.1994) (bis 30.06.1994) | 01.05.1970 | ||||
Sturm | |||||
Radomir Chýlek (bis 31.12.1995) | 26.03.1967 | ||||
Markus Beierle (bis 30.06.1995) | 02.06.1972 | ||||
11 | Dragan Trkulja (bis 30.06.2002) | 30.09.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 21.05.1994 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 29.05.1994 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.06.1994 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.06.1994 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 08.06.1994 15:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.06.1994 00:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |