Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eduard Geyer (bis 23.11.2004) | 07.10.1944 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hagen Reeck (bis 30.06.2004) | 06.09.1959 | ||||
Torwart | |||||
Antonio Ananijew (bis 31.08.1996) | 08.05.1965 | ||||
1 | Kay Wehner (bis 30.06.1999) | 12.02.1971 | |||
Abwehr | |||||
Sven Benken (bis 30.06.1997) | 20.04.1970 | ||||
Jens Melzig (bis 30.06.1997) | 28.09.1965 | ||||
3 | Thomas Hoßmang (bis 30.06.1999) | 27.11.1966 | |||
21 | Willi Kronhardt (bis 30.06.1998) | 17.02.1969 | |||
23 | Kay Wenschlag (bis 30.06.1998) | 25.02.1970 | |||
Mittelfeld | |||||
Ingolf Schneider (bis 30.06.1997) | 28.11.1964 | ||||
Moses Enguelle (bis 30.06.1997) | 02.01.1974 | ||||
Brian Gohr (bis 30.06.1997) | 26.09.1975 | ||||
Michael Hennig (bis 30.06.1997) | 04.06.1972 | ||||
6 | Detlef Irrgang (bis 30.06.2000) | 27.05.1966 | |||
7 | Mike Jesse (bis 30.06.2000) | 01.05.1973 | |||
8 | Jens-Uwe Zöphel (bis 30.06.1999) | 23.06.1969 | |||
14 | Jörg Woltmann (bis 30.06.1998) | 30.11.1968 | |||
18 | Igor Lazic (ab 01.01.1997) (bis 30.06.1998) | 08.08.1967 | |||
20 | Holger Fraedrich (bis 31.12.1998) | 09.08.1968 | |||
Sturm | |||||
Matthias Zimmerling (bis 30.06.1997) | 06.09.1967 | ||||
9 | Toralf Konetzke (bis 30.06.1998) | 10.12.1972 | |||
17 | Frank Seifert (bis 30.06.1998) | 02.10.1972 | |||
28 | Sven Kubis (bis 30.06.1999) | 29.05.1975 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 29.05.1997 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 05.06.1997 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |