Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans-Jürgen Boysen (bis 24.10.1999) | 30.05.1957 | ||||
Torwart | |||||
Thorsten Rohrbach (bis 30.06.2000) | 20.09.1976 | ||||
1 | René Keffel (bis 30.06.2003) | 14.01.1968 | |||
Abwehr | |||||
Stefan Schummer (bis 30.06.1998) | 14.08.1964 | ||||
5 | Lars Meyer (bis 30.06.2002) | 14.05.1974 | |||
5 | Stefan Dolzer (bis 30.06.2001) | 24.07.1976 | |||
Mittelfeld | |||||
Günther Maier (bis 30.06.2002) | 26.08.1973 | ||||
Michael Hartmann (bis 30.06.2000) | 06.12.1971 | ||||
Bernd Gramminger (bis 30.06.2000) | 08.07.1966 | ||||
Thomas Winter (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1999) | 22.09.1967 | ||||
Frank Kastner (bis 30.06.1999) | 29.11.1969 | ||||
Stefan Simm (bis 30.06.1998) | 06.05.1972 | ||||
Islam Ispir (bis 30.06.1998) | 04.05.1978 | ||||
6 | Patrick Dama (bis 30.06.2001) | 05.04.1974 | |||
10 | Oliver Speth (bis 30.06.2002) | 03.08.1976 | |||
11 | Stefan Simon (bis 31.12.2000) | 18.06.1969 | |||
Sturm | |||||
Oliver Roth (bis 30.06.2000) | 30.01.1968 | ||||
Dirk Vollmar (bis 31.12.1999) | 04.04.1972 | ||||
Paul Koutsoliakos (bis 30.06.1999) | 03.07.1966 | ||||
Goran Skeledzic (bis 30.06.1998) | 07.10.1969 | ||||
Alexander Methfessel (bis 30.06.1998) | 25.02.1971 | ||||
Thorsten Kruse (bis 30.06.1998) | 27.04.1974 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 24.05.1998 17:30 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.05.1998 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |