Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Ingo Peter (bis 30.06.2003) | 23.10.1951 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Kellermann (bis 31.12.2000) | 24.09.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Afrim Kuci (bis 30.06.2000) | 19.05.1970 | ||||
Maik Wolf (bis 30.06.2000) | 23.01.1973 | ||||
Thomas Scherzer (bis 30.06.2000) | 27.07.1972 | ||||
Vladimir Hyza (bis 30.06.1999) | 11.09.1969 | ||||
Ricardas Zdancius (bis 30.06.1998) | 17.11.1967 | ||||
Torsten Kreuz (bis 30.06.1998) | 03.12.1967 | ||||
19 | Frank Germann (bis 30.06.2001) | 26.08.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Zorislav Jonjić (bis 30.06.2001) | 01.12.1967 | ||||
Uwe Klein (bis 31.12.2000) | 11.01.1970 | ||||
Darius Scholtysik (bis 30.06.2000) | 04.08.1966 | ||||
Dieter Schönberger (bis 30.06.2000) | 15.11.1972 | ||||
Rouven Brandt (bis 30.06.1999) | 23.07.1976 | ||||
Ramunas Stonkus (bis 30.06.1998) | 31.12.1970 | ||||
Baya Baya (bis 30.06.1998) | 28.10.1978 | ||||
Andreas Wieczorek (bis 30.06.1998) | 14.01.1974 | ||||
8 | Asif Saric (bis 30.06.2001) | 15.01.1965 | |||
10 | Romas Cirba (bis 30.06.2003) | 04.03.1969 | |||
18 | Andreas Nauroth (bis 30.06.2008) | 26.02.1976 | |||
Sturm | |||||
Raffael Tonello (bis 31.12.2000) | 14.06.1974 | ||||
Miroslav Ziga (bis 30.06.1999) | 04.09.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 24.05.1998 17:30 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.06.1998 20:15 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |