Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hermann Gerland (bis 18.11.1998) | 04.06.1954 | ||||
Torwart | |||||
Nico Thomaschewski (bis 30.06.1998) | 10.02.1971 | ||||
1 | Goran Ćurko (bis 30.06.1999) | 21.08.1968 | |||
Abwehr | |||||
Stefan Malchow (bis 30.06.2002) | 30.09.1981 | ||||
2 | Marko Tredup (bis 30.06.2000) | 15.05.1974 | |||
4 | Fahed Dermech (bis 31.12.1999) | 26.11.1966 | |||
5 | Jens Melzig (bis 30.06.2000) | 28.09.1965 | |||
6 | Olaf Kapagiannidis (bis 30.06.2000) | 11.06.1969 | |||
13 | Dejan Raičković (bis 30.06.2000) | 27.10.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Jacek Frąckiewicz (bis 30.06.1998) | 19.09.1969 | ||||
Zoran Sterjovski (bis 30.06.1998) | 26.08.1975 | ||||
Guido Block (bis 30.06.1998) | 08.09.1968 | ||||
8 | Bruno Akrapović (bis 30.06.2000) | 26.09.1967 | |||
10 | Francisco Copado (bis 30.06.2000) | 19.07.1974 | |||
11 | Celaleddin Kocak (bis 30.06.1999) | 24.11.1977 | |||
12 | Faruk Namdar (bis 30.06.1999) | 06.05.1974 | |||
17 | Müslim Can (bis 31.12.1999) | 22.06.1975 | |||
20 | Zbigniew Szewczyk (bis 30.06.1999) | 29.11.1967 | |||
21 | Dirk Rehbein (bis 30.06.1999) | 14.08.1967 | |||
35 | Dusko Adamović (bis 30.06.2001) | 27.04.1973 | |||
Sturm | |||||
Thomas Adler (bis 30.06.1998) | 23.01.1965 | ||||
Goran Markov (bis 30.06.1998) | 27.02.1970 | ||||
7 | Harun Isa (bis 30.06.1999) | 21.06.1969 | |||
9 | Kreso Kovacec (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1999) | 20.07.1969 | |||
14 | Ilija Aračić (bis 31.12.1998) | 15.11.1970 | |||
23 | Mike Lünsmann (ab 01.01.1998) (bis 30.06.1999) | 23.11.1969 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 21.05.1998 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.05.1998 00:00 Uhr |
3 : 1 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 31.05.1998 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.06.1998 20:15 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |