Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Peter Vollmann (bis 06.10.1999) | 22.12.1957 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Ischdonat (bis 30.06.2005) | 09.06.1976 | |||
22 | Pierre Esser (bis 30.06.2000) | 04.12.1970 | |||
Abwehr | |||||
Antal Weiszenbacher (bis 30.06.2000) | 20.01.1965 | ||||
Jakob Guhn (bis 30.06.1999) | 30.10.1976 | ||||
2 | Michael Prus (bis 30.06.2003) | 04.02.1968 | |||
4 | Sven Teichmann (bis 30.06.2000) | 29.10.1969 | |||
5 | Vito Milošević (bis 30.06.2002) | 12.10.1965 | |||
15 | Ingo Berens (bis 30.06.2000) | 18.07.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
Alexander Leibrock (bis 30.06.2000) | 21.06.1975 | ||||
Thomas Richter (bis 30.06.1999) | 29.06.1967 | ||||
Michail Smirnow (bis 30.06.1999) | 10.08.1967 | ||||
Abdelaziz Bennij (bis 30.06.1999) | 08.10.1965 | ||||
8 | Dirk Fengler (bis 30.06.2000) | 03.03.1970 | |||
10 | Rudi Thömmes (bis 30.06.2004) | 17.12.1968 | |||
12 | Frank Süs (bis 30.06.2000) | 04.12.1969 | |||
13 | Reinhold Breu (bis 30.06.2000) | 12.09.1970 | |||
14 | Dirk Klinge (bis 30.06.2000) | 30.06.1966 | |||
16 | Werner Heinzen (bis 30.06.2000) | 20.05.1969 | |||
Sturm | |||||
Vlado Papic (bis 31.12.1999) | 21.09.1968 | ||||
Marek Czakon (bis 30.06.1999) | 01.12.1963 | ||||
11 | Ermin Melunovic (bis 31.12.1999) | 18.05.1973 | |||
29 | Georges Mouyémé (bis 30.06.2000) | 15.04.1971 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 06.06.1999 17:15 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.06.1999 20:15 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |