Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gerd-Volker Schock (bis 30.06.1999) | 08.04.1950 | ||||
Co-Trainer | |||||
Klaus Baumanns (bis 30.06.2002) | 15.09.1948 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Brunn (bis 30.06.2000) | 20.11.1967 | ||||
Stephan Quatmann (bis 30.06.1999) | 26.03.1971 | ||||
Abwehr | |||||
Kay Wenschlag (bis 30.06.2000) | 25.02.1970 | ||||
Günther Baerhausen (bis 30.06.2000) | 12.08.1969 | ||||
Marc Bury (bis 30.06.2000) | 26.08.1977 | ||||
Nils Hörmeyer (bis 30.06.2000) | 30.01.1976 | ||||
Frank Claaßen (bis 31.12.1999) | 08.11.1967 | ||||
Greg Schwager (ab 01.01.1999) (bis 30.06.1999) | 12.07.1969 | ||||
Rainer Goda (bis 30.06.1999) | 23.09.1977 | ||||
Carsten Kober (bis 01.09.1998) | 11.10.1967 | ||||
3 | Matthias Rose (bis 30.06.2001) | 24.12.1970 | |||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Schütte (bis 30.06.2000) | 24.01.1974 | ||||
Sebastian Lodter (bis 30.06.2000) | 12.03.1978 | ||||
Joe Enochs (bis 30.06.2000) | 01.09.1971 | ||||
Lars Schiersand (bis 30.06.2000) | 14.02.1975 | ||||
Sehrudin Kavazovic (ab 01.10.1998) (bis 31.12.1999) | 19.12.1975 | ||||
Jörg Pahlig (bis 30.08.1999) | 30.11.1975 | ||||
Martin Przondziono (bis 30.06.1999) | 11.06.1969 | ||||
Aaran Lines (bis 30.06.1999) | 21.12.1976 | ||||
23 | Dennis Weiland (ab 01.01.1999) (bis 30.06.2001) | 30.08.1974 | |||
Sturm | |||||
Daniel Thioune (bis 30.06.2000) | 21.07.1974 | ||||
Uwe Hartenberger (bis 30.06.2000) | 01.02.1968 | ||||
Christian Claaßen (bis 30.06.2000) | 22.05.1969 | ||||
Jacek Janiak (bis 30.06.2000) | 27.01.1970 | ||||
Markus Wulftange (bis 01.10.1999) | 11.02.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 30.05.1999 20:20 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 06.06.1999 15:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.06.1999 20:15 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.06.1999 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |