Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Franz-Josef Tenhagen (bis 11.09.2000) | 31.10.1952 | ||||
Torwart | |||||
1 | Dirk Langerbein (ab 01.09.1999) (bis 30.06.2002) | 09.09.1971 | |||
1 | Carsten Eisenmenger (bis 30.06.2000) | 15.06.1967 | |||
21 | Marco Sejna (bis 30.06.2002) | 20.03.1972 | |||
Abwehr | |||||
Dirk Böcker (bis 31.12.2000) | 23.02.1976 | ||||
Giovanni Taverna (bis 30.06.2000) | 17.02.1973 | ||||
2 | Andreas Zimmermann (bis 30.06.2002) | 28.12.1969 | |||
3 | Petr Čmilanský (bis 30.06.2001) | 17.09.1967 | |||
5 | Sascha Peters (bis 30.06.2001) | 22.07.1969 | |||
7 | Heiko Bonan (bis 30.06.2000) | 10.02.1966 | |||
12 | Stefan Fengler (bis 30.06.2001) | 02.04.1968 | |||
22 | Jens Tschiedel (bis 30.06.2000) | 05.08.1968 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | René Hecker (bis 30.06.2001) | 07.12.1967 | |||
6 | Holger Karp (bis 30.06.2001) | 26.03.1971 | |||
8 | Reinhold Daschner (bis 30.06.2003) | 16.10.1969 | |||
15 | Slaven Stanic (ab 01.09.1999) (bis 30.06.2001) | 23.08.1974 | |||
16 | Giuseppe Canale (bis 30.06.2001) | 17.03.1977 | |||
19 | Musemestre Bamba (bis 30.06.2002) | 10.11.1971 | |||
23 | Ingo Schlösser (bis 30.06.2001) | 08.12.1972 | |||
Sturm | |||||
Sebastian Brzezon (bis 30.06.2001) | 03.11.1973 | ||||
9 | Mario Krohm (bis 30.06.2001) | 02.06.1967 | |||
13 | Skito Litimba (bis 30.06.2001) | 07.07.1977 | |||
17 | Angelo Donato (bis 30.06.2002) | 06.02.1977 | |||
18 | Weselin Gerow (bis 30.09.2000) | 07.05.1970 | |||
20 | Radek Onderka (bis 30.06.2000) | 20.09.1973 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.06.2000 19:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 09.06.2000 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |