Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Frank Wormuth (bis 31.03.2001) | 13.09.1960 | ||||
Torwart | |||||
Morris Kaczmarek (bis 30.06.2002) | 16.08.1979 | ||||
Ralf Hermanutz (bis 30.06.2000) | 07.07.1970 | ||||
Abwehr | |||||
Uwe Möhrle (bis 30.06.2002) | 03.12.1979 | ||||
3 | Holger Krause (bis 30.06.2001) | 20.09.1973 | |||
19 | Thomas Stehle (bis 30.06.2001) | 26.10.1980 | |||
23 | David Fall (bis 30.06.2001) | 27.02.1978 | |||
Mittelfeld | |||||
Zoran Ponjavić (bis 30.06.2001) | 31.07.1973 | ||||
Holger Wohland (bis 30.06.2000) | 01.06.1977 | ||||
Dragan Buterin (bis 30.06.2000) | 25.10.1971 | ||||
5 | Alois Schwartz (bis 30.06.2002) | 28.03.1967 | |||
7 | Markus Knackmuß (bis 30.06.2001) | 07.06.1974 | |||
10 | Christian Simon (bis 30.06.2001) | 30.06.1970 | |||
14 | Patrick Hagg (bis 30.06.2011) | 12.02.1979 | |||
Sturm | |||||
Bülent Alkan | 1979 | ||||
Aydemir Demir (bis 30.06.2001) | 25.05.1980 | ||||
Mario Slawig (bis 30.06.2001) | 08.06.1970 | ||||
Pavel David (bis 30.06.2000) | 17.10.1978 | ||||
8 | Marko Barlecaj (bis 30.06.2003) | 21.09.1970 | |||
11 | Ivica Magdic (bis 30.06.2001) | 23.11.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 03.06.2000 19:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 06.06.2000 19:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |