Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sammy Messalkhi (bis 30.06.2020) | |||||
Torwart | |||||
1 | Lara Wigger (bis 30.06.2024) | 01.07.1999 | |||
1 | Sabrina Methling (bis 30.06.2019) | ||||
24 | Zoe Shatie Heimel (bis 30.06.2019) | ||||
Abwehr | |||||
Marita Hund (bis 30.06.2024) | 21.05.1998 | ||||
Weronika Rekus (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2019) | 23.02.2001 | ||||
Stephanie Mpalaskas (bis 30.06.2019) | 12.02.1986 | ||||
2 | Laura Rekus (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2021) | 23.02.2001 | |||
5 | Jule Müter (bis 30.06.2020) | 08.02.2001 | |||
13 | Vanessa Martini (bis 30.06.2021) | 26.09.1989 | |||
15 | Wiebke Terwege (bis 30.06.2024) | 12.10.1997 | |||
17 | Stefanie Porada (bis 30.06.2020) | 06.03.1997 | |||
18 | Maike Goting (bis 30.06.2019) | 01.07.1994 | |||
19 | Ines Ridder (bis 30.06.2022) | 17.12.1990 | |||
21 | Sara Walter (bis 30.06.2019) | 03.12.1996 | |||
27 | Aileen Göbel (bis 31.12.2020) | 13.03.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Marlene De Kleine (bis 30.06.2021) | 03.03.2001 | |||
6 | Jolina Opladen (bis 30.06.2022) | 08.01.1999 | |||
8 | Ann-Sophie Vogel (bis 30.06.2020) | 13.09.1998 | |||
9 | Alessandra Vogel (bis 30.06.2020) | 07.06.2000 | |||
11 | Johanna Liebrand (bis 30.06.2020) | ||||
16 | Angelina Greupner (bis 30.06.2019) | 22.12.1998 | |||
Sturm | |||||
Nele Szymkowiak (bis 30.06.2024) | 12.06.2000 | ||||
10 | Helena Sangs (bis 30.06.2019) | 04.06.1995 | |||
10 | Alina Stallmann (bis 30.06.2019) | 27.01.1994 | |||
12 | Wiebke Howestädt (bis 30.06.2020) | 18.03.2001 | |||
13 | Lara Köchl (bis 30.06.2019) | 16.09.1997 | |||
14 | Corinna Weber (bis 30.06.2019) | 06.09.1996 | |||
20 | Kerstin Schröer (bis 30.06.2020) | 21.12.1995 | |||
29 | Michelle Büning (bis 30.06.2023) | 18.09.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.05.2019 14:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.06.2019 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |