Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christian-Franz Pohlmann (bis 30.06.2022) | 15.08.1980 | ||||
Torwart | |||||
1 | Katharina Jäger (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 01.02.2005 | |||
22 | Luisa Pösentrup (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | ||||
Abwehr | |||||
2 | Nina Kammertöns (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | ||||
3 | Lilly Reißer (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | ||||
5 | Sophie Tobisch (bis 30.06.2022) | 25.09.2005 | |||
Mittelfeld | |||||
Marleen Lintel (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | |||||
Tabitha Grob (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | |||||
4 | Leticia Pfaff (bis 30.06.2022) | 31.01.2005 | |||
6 | Chiara Löffler (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | ||||
7 | July Große-Daldrup (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | ||||
8 | Laura Nünning (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | ||||
10 | Cosma Jade Abendroth (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | ||||
11 | Finnja Schriek (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | ||||
12 | Nele-Marie Dobiat (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2023) | ||||
13 | Meryem Duran (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | ||||
14 | Hedda Wahle (bis 30.06.2022) | 21.02.2005 | |||
15 | Johanna Burholz (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | ||||
16 | Finja Kappmeier (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 14.05.2006 | |||
17 | Hanna Krohne (bis 30.06.2022) | 25.02.2006 | |||
19 | Christin Schweißinger (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | ||||
20 | Leni Wellpott (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 30.01.2005 | |||
23 | Dana Kiara Göhrs (bis 30.06.2022) | 23.05.2006 | |||
26 | Aurelie Heisinger (ab 01.01.2022) (bis 30.06.2022) | 08.08.2006 | |||
Sturm | |||||
9 | Katharina Rädeker (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 21.02.2005 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 04.06.2022 12:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.06.2022 12:00 Uhr |
2 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |