Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Mirko Wendland (bis 30.06.2023) | |||||
Torhüterin | |||||
21 | Thea Farwick (bis 30.06.2023) | 09.06.2006 | |||
21 | Johanna Meyer (bis 30.06.2023) | ||||
22 | Lene Blömer (bis 30.06.2023) | ||||
Abwehr | |||||
Klara Wittrock (bis 30.06.2023) | |||||
2 | Teresa Sonntag (bis 30.06.2023) | ||||
3 | Greta Überwasser (bis 30.06.2023) | ||||
4 | Anja Fehren-Evering (bis 30.06.2023) | 09.03.2006 | |||
18 | Sanne Albring (bis 30.06.2023) | ||||
Mittelfeld | |||||
5 | Wiktoria Dziegielewske (bis 30.06.2023) | ||||
6 | Laura Bröring (bis 30.06.2023) | ||||
7 | Joline Knevel (bis 30.06.2023) | 15.06.2006 | |||
8 | Sophie Twehues (bis 30.06.2023) | 24.08.2006 | |||
9 | Marleen Kropp (bis 30.06.2023) | 01.08.2006 | |||
10 | Marie-Sophie Brestrich (bis 30.06.2023) | ||||
13 | Marie Bahns (bis 30.06.2023) | 15.04.2006 | |||
14 | Jule Pollmann (bis 30.06.2023) | 23.06.2006 | |||
15 | Pia Brand (bis 30.06.2023) | 05.09.2006 | |||
16 | Merith Funke (bis 30.06.2023) | 11.08.2006 | |||
17 | Anna Kamps (bis 30.06.2023) | 27.07.2006 | |||
19 | Antonia Heilker (bis 30.06.2023) | ||||
20 | Merete Drees (bis 30.06.2023) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 29.05.2023 14:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.06.2023 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |