Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lars Isecke (ab 01.07.2003) (bis 08.12.2003) | 26.09.1971 | ||||
Nicole Brandebusemeyer (bis 30.06.2003) | 09.10.1974 | ||||
Torwart | |||||
1 | Verena Volz (bis 30.06.2006) | 22.04.1981 | |||
21 | Ursula Holl (ab 01.07.2003) (bis 30.06.2005) | 26.06.1982 | |||
24 | Marie-Christin Bittner (bis 30.06.2004) | 13.01.1984 | |||
Abwehr | |||||
Anne Lehnert (bis 30.06.2004) | 23.04.1981 | ||||
2 | Melanie Soyah (bis 30.06.2005) | 12.08.1977 | |||
3 | Ivonne Bärthel (ab 01.07.2003) (bis 30.06.2005) | 26.04.1981 | |||
5 | Jasmin Krämer (bis 30.06.2005) | 27.06.1978 | |||
8 | Sabrina Schneider (bis 31.12.2003) | 22.09.1983 | |||
10 | Sabrina Koch (bis 30.06.2004) | 03.07.1978 | |||
15 | Anne-Katrin Westphal (bis 30.06.2003) | 30.06.1983 | |||
16 | Anna Marciak (bis 30.06.2005) | 27.10.1983 | |||
17 | Nina Kirchhain (bis 30.06.2005) | 23.10.1979 | |||
20 | Stefanie Becker (bis 30.06.2004) | 05.04.1982 | |||
25 | Ghyslaine Dmegni (bis 30.06.2003) | 20.09.1984 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Stefanie Löhr (bis 30.06.2003) | 14.06.1982 | |||
6 | Gaby König-Vialkowitsch (bis 30.06.2005) | 05.07.1971 | |||
7 | Saskia Bartusiak (bis 30.06.2005) | 09.09.1982 | |||
9 | Sonja Rehm (bis 30.06.2003) | 07.09.1970 | |||
11 | Isabell Bachor (bis 30.06.2003) | 10.07.1983 | |||
14 | Nicole Brandebusemeyer (bis 30.06.2003) | 09.10.1974 | |||
18 | Fiona Röhrig (bis 30.06.2004) | 12.08.1984 | |||
19 | Anika Stunz (bis 30.06.2005) | 25.10.1982 | |||
22 | Irmela Koch (ab 01.07.2003) (bis 30.06.2005) | 06.09.1984 | |||
29 | Rebecca Kämmerling (bis 30.06.2003) | 21.09.1984 | |||
Sturm | |||||
3 | Katrin Weber (bis 30.06.2003) | 11.07.1984 | |||
9 | Julia Kiesewalter (ab 01.07.2003) (bis 30.06.2005) | 13.08.1985 | |||
12 | Karina Thöne (bis 30.06.2004) | 06.01.1980 | |||
13 | Pia Zapf (bis 30.06.2003) | 23.11.1984 | |||
15 | Jennifer Meier (ab 01.08.2003) (bis 30.06.2005) | 13.04.1981 | |||
21 | Sandra Albertz (bis 30.06.2003) | 25.01.1975 | |||
22 | Sandra Smisek (bis 30.06.2003) | 03.07.1977 | |||
23 | Sandra Smisek (ab 01.07.2003) (bis 30.06.2005) | 03.07.1977 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.09.2003 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 21.09.2003 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 27.09.2003 00:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.10.2003 00:00 Uhr |
6 : 7 i.E. |
Schema Vergleich |