Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günther Wörle (bis 18.12.2007) | 01.10.1949 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stefanie Kübler (bis 30.06.2008) | 01.05.1979 | |||
22 | Rachel Howard (bis 30.06.2008) | 30.11.1977 | |||
Abwehr | |||||
3 | Jasmin Goodman (ab 01.07.2007) (bis 30.06.2008) | 29.06.1985 | |||
3 | Stefanie Limbach (bis 30.06.2007) | 01.05.1979 | |||
4 | Daniela Held (bis 30.06.2009) | 16.01.1978 | |||
6 | Karin Burger (bis 30.06.2008) | 01.01.1984 | |||
17 | Alisa Kürschner (ab 01.07.2007) (bis 30.06.2012) | 13.06.1991 | |||
17 | Martina Honecker (bis 30.06.2008) | 21.11.1980 | |||
23 | Kerstin Schmitt (bis 30.06.2009) | 01.10.1985 | |||
23 | Jasmin Goodman (bis 30.06.2007) | 29.06.1985 | |||
24 | Sonja Guttropf (bis 30.06.2007) | 01.06.1983 | |||
Mittelfeld | |||||
Saskia Saskia Conradt (ab 01.09.2007) (bis 30.09.2007) | 18.07.1987 | ||||
5 | Nadine Beck (bis 30.06.2008) | 01.09.1981 | |||
8 | Carolin Riegel (bis 30.06.2016) | 23.04.1982 | |||
9 | Ramona Treyer (bis 30.06.2012) | 28.08.1979 | |||
10 | Anika Höß (ab 01.07.2007) (bis 30.06.2010) | 11.12.1990 | |||
11 | Fanni Vágó (ab 24.08.2007) (bis 31.12.2008) | 23.07.1991 | |||
12 | Ines Rechl (bis 30.06.2007) | 20.05.1983 | |||
14 | Lena Wagner (bis 30.06.2008) | 31.12.1986 | |||
16 | Katharina Wistel (bis 30.06.2007) | 30.08.1985 | |||
18 | Nadine Vogt (bis 30.06.2009) | 18.03.1981 | |||
19 | Tanja Wörle (bis 30.06.2008) | 06.07.1980 | |||
21 | Carina Breunig (bis 30.06.2009) | 11.08.1984 | |||
Sturm | |||||
Nadine Schweiger (ab 01.07.2007) (bis 30.06.2008) | 28.10.1975 | ||||
2 | Patricia Schwab (ab 01.07.2007) (bis 30.06.2008) | 19.04.1989 | |||
7 | Julia Manger (bis 30.06.2008) | 09.04.1988 | |||
11 | Anna Bornhoff (bis 30.06.2007) | 17.11.1981 | |||
13 | Claudia Nußelt (bis 30.06.2008) | 02.09.1978 | |||
20 | Bettina Grossmann (ab 01.05.2007) (bis 30.06.2008) | 14.07.1985 | |||
25 | Birgit Müller (bis 30.06.2007) | 26.10.1970 | |||
27 | Patricia Schwab (bis 30.06.2007) | 19.04.1989 | |||
30 | Katharina Grießemer (ab 01.07.2007) (bis 30.06.2008) | 13.07.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 09.09.2007 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 16.09.2007 14:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 23.09.2007 14:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |