Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Kai Kubierske (bis 30.06.2012) | |||||
Trainer | |||||
Doreen Meier (bis 30.06.2012) | 09.11.1968 | ||||
Co-Trainer | |||||
Reinhard Huth (bis 30.06.2012) | |||||
Torhüterin | |||||
1 | Anna Klink (ab 01.07.2011) (bis 30.06.2023) | 22.03.1995 | |||
Torwart | |||||
1 | Lisa Schmitz (bis 30.06.2015) | 04.05.1992 | |||
22 | Katharina Geuer (ab 01.07.2011) (bis 30.06.2012) | 07.01.1995 | |||
22 | Ina Quast (bis 30.06.2011) | 29.07.1982 | |||
25 | Pepa Jaeschke (bis 30.06.2013) | 26.05.1994 | |||
Abwehr | |||||
2 | Audrey Knopp (bis 30.06.2013) | 31.12.1990 | |||
3 | Johanna Elsig (bis 30.06.2012) | 01.11.1992 | |||
5 | Teresa Tüllmann (bis 30.06.2012) | 10.08.1990 | |||
6 | Henrike Sahlmann (bis 30.06.2019) | 21.02.1997 | |||
9 | Merle Barth (ab 01.07.2011) (bis 30.06.2020) | 21.04.1994 | |||
13 | Marith Prießen (bis 30.06.2014) | 17.12.1990 | |||
18 | Stephanie Mpalaskas (bis 30.06.2012) | 12.02.1986 | |||
26 | Feride Bakır (bis 30.06.2013) | 26.06.1992 | |||
27 | Laura Esser (bis 30.06.2011) | 01.06.1993 | |||
30 | Simone Krumbholz (bis 30.06.2011) | 09.11.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Kathrin Hendrich (bis 30.06.2014) | 06.04.1992 | |||
6 | Claudia Kalin (ab 01.07.2011) (bis 30.06.2014) | 07.09.1992 | |||
6 | Francesca Weber (bis 30.06.2011) | 28.01.1989 | |||
7 | Natalie Moik (bis 30.06.2012) | 11.08.1993 | |||
8 | Merle Barth (bis 30.06.2011) | 21.04.1994 | |||
10 | Lynn Mester (bis 31.01.2011) | 27.03.1992 | |||
14 | Carolin Dej (bis 30.06.2013) | 05.01.1989 | |||
15 | Claudia Kalin (bis 30.06.2011) | 07.09.1992 | |||
16 | Melanie Heep (ab 01.07.2011) (bis 30.06.2013) | 24.01.1994 | |||
16 | Linda Dallmann (ab 06.03.2011) (bis 30.06.2011) | 02.09.1994 | |||
17 | Marina Hegering (ab 01.07.2011) (bis 30.06.2017) | 17.04.1990 | |||
17 | Jacqueline Dünker (bis 30.06.2011) | 21.04.1986 | |||
21 | Francesca Weber (ab 01.07.2011) (bis 30.06.2017) | 28.01.1989 | |||
24 | Lena Steinbach (bis 30.06.2013) | 22.10.1992 | |||
28 | Arzu Karabulut (ab 01.07.2011) (bis 30.06.2012) | 30.01.1991 | |||
28 | Kathrin Walmanns (bis 30.06.2011) | 20.06.1987 | |||
29 | Kerstin Stein (bis 30.06.2011) | 07.11.1981 | |||
31 | Susanne Kasperczyk (bis 30.08.2013) | 01.08.1985 | |||
32 | Arzu Karabulut (bis 30.06.2011) | 30.01.1991 | |||
Sturm | |||||
8 | Shelley Thompson (ab 01.07.2011) (bis 30.06.2012) | 08.02.1984 | |||
9 | Shelley Thompson (bis 30.06.2011) | 08.02.1984 | |||
10 | Turid Knaak (ab 01.07.2011) (bis 30.06.2017) | 24.01.1991 | |||
11 | Eunice Beckmann (ab 01.07.2011) (bis 30.06.2013) | 08.02.1992 | |||
11 | Pia Knobloch (bis 30.06.2011) | 22.08.1993 | |||
15 | Mandana Knopf (ab 01.07.2011) (bis 30.06.2012) | 25.06.1992 | |||
16 | Mandana Knopf (ab 25.04.2011) (bis 30.06.2011) | 25.06.1992 | |||
19 | Lisa Schwab (bis 30.06.2017) | 30.05.1989 | |||
20 | Eunice Beckmann (bis 30.06.2011) | 08.02.1992 | |||
21 | Maren Henseler (bis 30.06.2011) | 14.11.1983 | |||
23 | Isabelle Linden (bis 30.06.2015) | 15.01.1991 | |||
28 | Laura Hellenbach (bis 30.06.2011) | 17.02.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 23.04.2011 14:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 25.04.2011 11:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.04.2011 14:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.05.2011 14:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 15.05.2011 15:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |