Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Freddy Kaps (bis 30.06.2022) | 25.05.1994 | ||||
Torwart | |||||
1 | Tyler Dogan (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 08.11.2005 | |||
1 | Lio Mark Rothenhagen (bis 30.06.2023) | 31.08.2006 | |||
13 | Lukas Meßfeldt (bis 30.06.2022) | 19.06.2005 | |||
Abwehr | |||||
Joris Mats Bente (bis 30.06.2022) | 27.08.2006 | ||||
4 | Philipp Buchholz (bis 30.06.2022) | 30.01.2005 | |||
Mittelfeld | |||||
Gisbert Richard Zokpa (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 09.03.2005 | ||||
Ben Wucherpfennig (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 26.07.2005 | ||||
Eke Alko (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 20.11.2005 | ||||
Henrie Müller-Kalthoff (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 12.03.2006 | ||||
Youri von der Mehden (bis 30.06.2022) | 19.06.2003 | ||||
Ali Jamil Abdulla (ab 30.01.2022) (bis 30.06.2022) | |||||
5 | Leon Steffen (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 03.01.2005 | |||
6 | Burak Keskin (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 17.07.2005 | |||
7 | Efekan Calikoglu (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 12.02.2005 | |||
8 | Ali Hrnjicic (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 16.10.2005 | |||
10 | Tim Jansa (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 21.07.2005 | |||
11 | Ikem Ugoh (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 11.07.2005 | |||
12 | Fobissiè Saagon Youdjen Fobissiè (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 09.03.2005 | |||
14 | Joshua Nwokoma (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 28.01.2005 | |||
15 | Leif Kilian Thomsen (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 07.09.2005 | |||
16 | Manuel Schmitz (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 09.02.2005 | |||
17 | Luka Tunjic (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 19.11.2005 | |||
18 | Joenne Frederic Freese (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 03.04.2005 | |||
19 | Nils Poggensee (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2022) | 15.01.2006 | |||
19 | Mika Gutovsky (ab 01.02.2022) (bis 30.06.2022) | 02.04.2005 | |||
21 | Devran Boztepe (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 30.01.2005 | |||
22 | Luca Marvin Rathmann (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 14.02.2005 | |||
23 | Paskal Konrad Meyer (ab 03.07.2021) (bis 30.06.2023) | 25.06.2005 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.08.2021 11:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 28.08.2021 11:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.09.2021 13:00 Uhr |
6 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 18.09.2021 |
- : - spielfrei |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.09.2021 15:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 02.10.2021 11:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.10.2021 14:00 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 30.10.2021 11:00 Uhr |
3 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.11.2021 11:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.11.2021 11:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.12.2021 11:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.02.2022 11:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 26.02.2022 11:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.03.2022 11:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.03.2022 11:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.03.2022 11:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.04.2022 11:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.04.2022 12:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 23.04.2022 13:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |