Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Simon Schuchert (bis 30.06.2023) | |||||
Torwart | |||||
1 | Max-Luca Schmidt (bis 30.06.2023) | 19.06.2006 | |||
18 | Maximilian Knoll (bis 30.06.2024) | ||||
18 | Jeremias Heufken (bis 30.06.2023) | 04.05.2006 | |||
Mittelfeld | |||||
Emmanuel Bamba (bis 30.06.2023) | |||||
Marlo Beckmann (bis 30.06.2023) | |||||
Yannick Blaszyk (bis 30.06.2023) | 11.08.2006 | ||||
Carl Fallenberg (bis 30.06.2023) | 19.01.2006 | ||||
Phil Hoffmann (bis 30.06.2023) | 15.08.2006 | ||||
Noel-Etienne Intven (bis 30.06.2023) | |||||
Anton Kian (bis 30.06.2023) | |||||
Jaden Kibbe (bis 30.06.2023) | |||||
Finn Kocher (bis 30.06.2023) | |||||
Enis Mehmeti (bis 30.06.2023) | |||||
Mats Preßler (bis 30.06.2023) | |||||
Mika Preßler (bis 30.06.2023) | |||||
Abubakr Saidov (bis 30.06.2023) | |||||
Janis Seiler (bis 30.06.2023) | |||||
Daryl Tschoumy Nana (bis 30.06.2023) | |||||
Ege Varol (bis 30.06.2023) | |||||
Paul-Darko Vatav (bis 30.06.2023) | |||||
Jan Weindorf (bis 30.06.2023) | |||||
2 | Kacper Koscierski (bis 30.06.2024) | ||||
2 | Mika Völker (bis 30.06.2023) | 03.06.2006 | |||
3 | Owono Keumo (bis 30.06.2024) | ||||
3 | Semih Yakup Aksoy (bis 30.06.2023) | 15.08.2006 | |||
4 | Luc Dabrowski (bis 30.06.2023) | 26.01.2006 | |||
5 | Julian Etse (bis 30.06.2023) | 23.03.2006 | |||
6 | Jan Nzeba-Bost (bis 30.06.2023) | 04.04.2006 | |||
7 | Len Blackmann (bis 30.06.2023) | 06.05.2006 | |||
8 | Jan Honert (bis 30.06.2024) | ||||
8 | Ciwan Günes (bis 30.06.2023) | 27.05.2006 | |||
9 | Tin-Anjcur Banner (bis 30.06.2023) | 03.04.2006 | |||
10 | Cajetan Lenz (bis 30.06.2023) | 16.06.2006 | |||
11 | Mamadou Barry (bis 30.06.2023) | 11.05.2006 | |||
13 | Efe Colak (bis 30.06.2023) | 27.05.2006 | |||
14 | Adrian Yanga Mboyo (bis 30.06.2023) | 10.04.2006 | |||
15 | Sebastian Boltersdorf (bis 30.06.2024) | ||||
15 | Jannis Hackmann (bis 30.06.2023) | 19.02.2006 | |||
17 | Joel Schlotter (bis 30.06.2023) | ||||
19 | Niklas Klinke (bis 30.06.2023) | ||||
20 | Ole van Eck (bis 30.06.2023) | ||||
21 | Zinedine Durmus (bis 30.06.2023) | 16.04.2006 | |||
23 | Tom Meyer (bis 30.06.2024) | ||||
23 | Paul Kalkoff (bis 30.06.2023) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 14.08.2022 11:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 20.08.2022 11:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 28.08.2022 11:00 Uhr |
6 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 03.09.2022 11:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.09.2022 13:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 17.09.2022 13:00 Uhr |
3 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 02.10.2022 11:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 07.10.2022 15:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 30.10.2022 11:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 05.11.2022 13:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.11.2022 11:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.11.2022 13:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 25.02.2023 11:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.03.2023 13:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 11.03.2023 13:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |