Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günter Mahlmann (bis 30.06.1962) | 08.10.1908 | ||||
Torwart | |||||
Horst Schnoor (bis 30.06.1969) | 11.04.1934 | ||||
Hans Krämer (bis 30.06.1965) | 07.07.1929 | ||||
Werner Schadly (bis 30.06.1961) | 24.06.1922 | ||||
Abwehr | |||||
Jürgen Kurbjuhn (bis 30.06.1972) | 26.07.1940 | ||||
Erwin Piechowiak (bis 30.06.1966) | 15.11.1936 | ||||
Gerd Krug (bis 30.06.1966) | 05.08.1936 | ||||
Jochen Meinke (bis 30.06.1966) | 23.10.1930 | ||||
Lothar Kröpelin (bis 30.06.1965) | 06.08.1937 | ||||
Hubert Stapelfeldt (bis 30.06.1965) | 19.04.1941 | ||||
Harry Bähre (bis 30.06.1964) | 22.07.1941 | ||||
Jürgen Werner (bis 30.06.1963) | 15.04.1935 | ||||
Franz Klepacz (bis 30.06.1961) | 10.10.1926 | ||||
Mittelfeld | |||||
Peter Wulf (bis 30.06.1967) | 13.03.1938 | ||||
Dieter Seeler (bis 30.06.1966) | 15.12.1931 | ||||
Klaus Neisner (bis 30.06.1963) | 10.05.1936 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Seeler (bis 30.06.1972) | 05.11.1936 | ||||
Charly Dörfel (bis 30.06.1972) | 18.09.1939 | ||||
Horst Dehn (bis 30.06.1965) | 20.08.1937 | ||||
Klaus Stürmer (bis 31.10.1961) | 09.08.1935 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 02.11.1960 00:00 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.11.1960 00:00 Uhr |
3 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 18.01.1961 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 15.03.1961 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.04.1961 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.04.1961 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.05.1961 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |