Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Georg Buschner (bis 30.06.1971) | 26.12.1925 | ||||
Co-Trainer | |||||
Fritz Zergiebel (bis 30.06.1972) | 01.09.1915 | ||||
Torwart | |||||
Harald Fritzsche (bis 30.06.1966) | 10.09.1937 | ||||
Peter Blüher (bis 30.06.1965) | 11.12.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Hans Meyer (bis 30.06.1970) | 03.11.1942 | ||||
Heinz Marx (bis 30.06.1969) | 29.09.1939 | ||||
Heinz Hergert (bis 30.06.1967) | 06.12.1936 | ||||
Hilmar Ahnert (bis 30.06.1967) | 20.04.1936 | ||||
Hans-Joachim Otto (bis 30.06.1967) | 27.05.1937 | ||||
Mittelfeld | |||||
Werner Krauß (bis 30.06.1972) | 12.11.1938 | ||||
Dieter Lange (bis 30.06.1969) | 15.10.1940 | ||||
Michael Polywka (bis 30.06.1966) | 06.04.1944 | ||||
Dieter Stricksner (bis 30.06.1965) | 02.06.1938 | ||||
Peter Rock (bis 30.06.1964) | 16.12.1941 | ||||
Sturm | |||||
Peter Ducke (bis 30.06.1977) | 14.10.1941 | ||||
Roland Ducke (bis 31.12.1971) | 19.11.1934 | ||||
Helmut Müller (bis 30.06.1967) | 17.03.1937 | ||||
Siegfried Woitzat (bis 30.06.1965) | 09.07.1933 | ||||
Erwin Seifert (bis 30.06.1965) | 13.04.1939 | ||||
Horst Kirsch (bis 30.06.1964) | 24.08.1933 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 18.09.1963 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 25.09.1963 00:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |