Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Alfred Kunze (bis 30.06.1967) | 08.09.1909 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Sommer (bis 30.06.1968) | 12.05.1937 | ||||
Klaus Günther (bis 14.12.1966) | 12.01.1941 | ||||
Abwehr | |||||
Dieter Scherbarth (bis 30.06.1975) | 09.11.1939 | ||||
Manfred Walter (bis 30.06.1972) | 31.07.1937 | ||||
Heinz Herrmann (bis 30.06.1972) | 14.05.1938 | ||||
Jörg Ohm (bis 30.06.1968) | 14.03.1944 | ||||
Thomas Kühn (bis 30.06.1968) | 15.09.1943 | ||||
Dr. Horst Slaby (bis 31.10.1966) | 12.02.1941 | ||||
Mittelfeld | |||||
Manfred Richter (bis 30.06.1970) | 01.09.1941 | ||||
Wolfgang Krause (bis 30.06.1969) | 31.12.1938 | ||||
Bernd Herzog (bis 30.06.1968) | 22.10.1938 | ||||
Klaus Lisiewicz (bis 31.10.1967) | 02.02.1943 | ||||
Bernd Rohr (bis 30.06.1966) | 04.06.1942 | ||||
Wilfried Rothe (bis 30.06.1966) | 07.08.1937 | ||||
Hans-Georg Sannert (bis 30.06.1966) | 07.08.1941 | ||||
Manfred Kramer (bis 30.06.1965) | 06.02.1942 | ||||
Egon Walther (bis 30.06.1965) | 25.08.1935 | ||||
Sturm | |||||
Dr. Bernd Bauchspieß (bis 30.06.1973) | 10.10.1939 | ||||
Wolfgang Behla (bis 30.06.1967) | 13.08.1938 | ||||
Arno Gawöhn (bis 30.06.1967) | 14.06.1938 | ||||
Lothar Paul (bis 30.06.1965) | 23.09.1945 | ||||
Helmut Schmidt (bis 30.06.1965) | 21.07.1938 | ||||
Lothar Pacholski (bis 31.10.1964) | 01.04.1938 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 02.09.1964 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.09.1964 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |