Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Krügel (bis 30.06.1976) | 24.04.1921 | ||||
Co-Trainer | |||||
Günter Konzack (bis 30.06.1976) | 24.09.1930 | ||||
Günter Behne (bis 30.06.1976) | 19.10.1932 | ||||
Torwart | |||||
Dirk Heyne (bis 30.06.1991) | 10.10.1957 | ||||
Bernd Dorendorf (bis 30.06.1977) | 14.04.1953 | ||||
Ulrich Schulze (bis 30.06.1977) | 25.12.1947 | ||||
Hans-Werner Heine (bis 30.06.1976) | 31.05.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Detlef Raugust (bis 30.06.1986) | 26.08.1954 | ||||
Siegmund Mewes (bis 30.06.1985) | 26.02.1951 | ||||
Klaus Decker (bis 30.06.1984) | 26.04.1952 | ||||
Manfred Zapf (bis 30.06.1979) | 24.08.1946 | ||||
Bernd Sandrock (ab 01.12.1975) (bis 30.06.1978) | 01.08.1955 | ||||
Detlef Enge (bis 30.06.1977) | 12.04.1952 | ||||
Bodo Sommer (bis 30.06.1977) | 17.10.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Steinbach (bis 30.06.1987) | 21.09.1954 | ||||
Jürgen Pommerenke (bis 30.06.1985) | 22.01.1953 | ||||
Axel Tyll (bis 30.06.1983) | 23.07.1953 | ||||
Wolfgang Seguin (bis 30.06.1981) | 14.09.1945 | ||||
Peter Kohde (bis 30.06.1979) | 09.06.1954 | ||||
Jürgen Ebeling (bis 30.06.1978) | 12.12.1955 | ||||
Sturm | |||||
Joachim Streich (bis 30.06.1985) | 13.04.1951 | ||||
Martin Hoffmann (bis 30.06.1985) | 22.03.1955 | ||||
Jürgen Sparwasser (bis 31.12.1979) | 04.06.1948 | ||||
Uwe Grüning (bis 30.06.1978) | 08.10.1956 | ||||
Wolfgang Abraham (bis 30.06.1977) | 23.01.1942 | ||||
Dietmar Hempel (bis 30.06.1976) | 28.09.1953 | ||||
Heinz Oelze (bis 30.06.1976) | 09.04.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 17.09.1975 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.10.1975 17:30 Uhr |
1 : 2 i.E. |
Schema Vergleich |