Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Walter Fritzsch (bis 30.06.1978) | 21.11.1920 | ||||
Co-Trainer | |||||
Gerhard Prautzsch (bis 30.06.1978) | 25.09.1941 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Jakubowski (bis 30.06.1986) | 10.12.1952 | ||||
Claus Boden (bis 30.06.1982) | 07.10.1951 | ||||
Abwehr | |||||
Andreas Trautmann (bis 30.06.1990) | 21.05.1959 | ||||
Dixie Dörner (bis 30.06.1986) | 25.01.1951 | ||||
Udo Schmuck (bis 30.06.1985) | 29.10.1952 | ||||
Christian Helm (bis 30.06.1983) | 06.01.1952 | ||||
Karsten Petersohn (bis 30.06.1983) | 10.09.1957 | ||||
Matthias Müller (bis 30.06.1981) | 18.10.1954 | ||||
Volker Schmidt (bis 30.06.1980) | 22.11.1957 | ||||
Klaus Müller (bis 28.02.1980) | 26.01.1953 | ||||
Volker Hennig (bis 30.06.1979) | 18.07.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Matthias Döschner (bis 30.06.1990) | 12.01.1958 | ||||
Reinhard Häfner (bis 30.06.1988) | 02.02.1952 | ||||
Hartmut Schade (bis 30.06.1984) | 13.11.1954 | ||||
Gerd Weber (bis 24.01.1981) | 31.05.1956 | ||||
Hans-Jürgen Kreische (bis 30.06.1978) | 19.07.1947 | ||||
Sturm | |||||
Gert Heidler (bis 30.06.1982) | 30.01.1948 | ||||
Peter Kotte (bis 30.06.1981) | 08.12.1954 | ||||
Dieter Riedel (bis 30.06.1981) | 16.09.1947 | ||||
Frank Richter (bis 04.10.1980) | 05.01.1952 | ||||
Rainer Sachse (bis 30.06.1980) | 15.06.1950 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 14.09.1977 20:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 28.09.1977 19:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 19.10.1977 19:30 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 02.11.1977 17:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |