Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bejkush Birçë (bis 30.06.1990) | 13.02.1943 | ||||
Torwart | |||||
Perlat Musta (bis 30.06.1991) | 15.10.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Arjan Hametaj (bis 30.06.1989) | 01.07.1957 | ||||
Kastriot Hysi (bis 30.06.1986) | 26.02.1958 | ||||
Sulejman Starova (bis 30.06.1982) | 12.12.1955 | ||||
Safet Berisha (bis 30.06.1982) | 11.11.1949 | ||||
Kujtim Çoçoli (bis 31.12.1979) | 12.09.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ilir Lame (bis 30.06.1988) | 11.10.1956 | ||||
Hasan Lika (bis 30.06.1983) | 01.01.1960 | ||||
Ferid Rragami (bis 30.06.1982) | 01.06.1957 | ||||
Feim Breca (bis 30.06.1982) | 1952 | ||||
Bujar Hado (bis 30.06.1982) | 1952 | ||||
Arjan Ahmetaj (bis 30.06.1981) | |||||
Millan Baçi (bis 30.06.1980) | 03.11.1955 | ||||
Satedini (bis 30.06.1980) | |||||
Sturm | |||||
Musa Fagu (bis 30.06.1982) | 1952 | ||||
Agim Murati (bis 30.06.1981) | 1953 | ||||
Sefedin Braho (bis 31.12.1980) | 1953 | ||||
Spiro Çurri (bis 31.12.1979) | 1954 | ||||
Shyqyri Ballgjini (bis 31.12.1979) | 14.08.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.09.1979 16:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.10.1979 20:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |