Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Bogs (bis 30.06.1989) | 19.01.1947 | ||||
Co-Trainer | |||||
Günter Schröter (bis 30.06.1981) | 03.05.1927 | ||||
Torwart | |||||
Bodo Rudwaleit (bis 31.12.1989) | 03.08.1957 | ||||
Reinhard Schwerdtner (bis 30.06.1985) | 07.12.1956 | ||||
Matthias Prieß (bis 30.06.1981) | 09.12.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Frank Rohde (bis 30.06.1990) | 02.03.1960 | ||||
Rainer Troppa (bis 30.06.1988) | 02.08.1958 | ||||
Norbert Trieloff (bis 10.11.1987) | 24.08.1957 | ||||
Artur Ullrich (bis 30.06.1986) | 10.10.1957 | ||||
Andreas Rath (bis 30.06.1986) | 13.09.1962 | ||||
Michael Noack (bis 30.06.1984) | 07.02.1955 | ||||
Bernd Brillat (bis 30.06.1983) | 16.03.1951 | ||||
Detlef Helms (bis 30.06.1982) | 10.10.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Christian Backs (ab 23.05.1981) (bis 30.06.1992) | 26.08.1962 | ||||
Bernd Schulz (bis 31.12.1989) | 12.02.1960 | ||||
Frank Terletzki (bis 30.06.1986) | 05.08.1950 | ||||
Dirk Schlegel (ab 28.03.1981) (bis 03.11.1983) | 14.06.1961 | ||||
Falko Götz (bis 03.11.1983) | 26.03.1962 | ||||
Roland Jüngling (bis 30.06.1983) | 19.01.1957 | ||||
Olaf Seier (bis 30.06.1983) | 25.11.1958 | ||||
Reinhard Lauck (bis 30.06.1981) | 16.09.1946 | ||||
Bernd Martins (bis 30.06.1981) | 10.10.1961 | ||||
Sturm | |||||
Rainer Ernst (bis 30.06.1990) | 31.12.1961 | ||||
Wolf-Rüdiger Netz (bis 30.06.1984) | 15.12.1950 | ||||
Hans-Jürgen Riediger (bis 30.06.1984) | 20.12.1955 | ||||
Ralf Sträßer (bis 30.06.1984) | 20.06.1958 | ||||
Hartmut Pelka (bis 30.06.1982) | 11.03.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 17.09.1980 17:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 01.10.1980 20:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 22.10.1980 17:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.11.1980 17:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |