Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Bogs (bis 30.06.1989) | 19.01.1947 | ||||
Co-Trainer | |||||
Joachim Hall (bis 30.06.1987) | 06.07.1940 | ||||
Torwart | |||||
Bodo Rudwaleit (bis 31.12.1989) | 03.08.1957 | ||||
Marco Kostmann (bis 30.06.1988) | 12.04.1966 | ||||
Reinhard Schwerdtner (bis 30.06.1985) | 07.12.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Waldemar Ksienzyk (bis 30.06.1991) | 08.11.1963 | ||||
Frank Rohde (bis 30.06.1990) | 02.03.1960 | ||||
Andreas Belka (bis 31.12.1988) | 30.07.1963 | ||||
Rainer Troppa (bis 30.06.1988) | 02.08.1958 | ||||
Mario Maek (bis 31.12.1987) | 14.11.1964 | ||||
Norbert Trieloff (bis 10.11.1987) | 24.08.1957 | ||||
Artur Ullrich (bis 30.06.1986) | 10.10.1957 | ||||
Andreas Rath (bis 30.06.1986) | 13.09.1962 | ||||
Bernd Kubowitz (bis 30.06.1985) | 07.06.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Christian Backs (bis 30.06.1992) | 26.08.1962 | ||||
Eike Küttner (bis 30.06.1991) | 19.09.1964 | ||||
Bernd Schulz (bis 31.12.1989) | 12.02.1960 | ||||
Thomas Grether (bis 31.12.1988) | 14.11.1965 | ||||
Heiko Brestrich (bis 30.06.1988) | 08.04.1965 | ||||
Frank Terletzki (bis 30.06.1986) | 05.08.1950 | ||||
Holger Fandrich (bis 30.06.1986) | 06.09.1965 | ||||
Jan Voß (bis 31.12.1985) | 26.09.1963 | ||||
Sturm | |||||
Rainer Ernst (bis 30.06.1990) | 31.12.1961 | ||||
Andreas Thom (bis 31.12.1989) | 07.09.1965 | ||||
Frank Pastor (bis 30.06.1989) | 07.12.1957 | ||||
Oliver Standke (ab 01.01.1985) (bis 30.06.1986) | 15.08.1964 | ||||
Olaf Hirsch (bis 31.05.1986) | 30.12.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 19.09.1984 19:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.10.1984 17:00 Uhr |
5 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 24.10.1984 17:00 Uhr |
3 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.11.1984 19:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |