Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Eberhard Trautner (bis 30.06.2011) | 07.02.1967 | ||||
Trainer | |||||
Christian Gross (ab 07.12.2009) (bis 13.10.2010) | 14.08.1954 | ||||
Markus Babbel (bis 06.12.2009) | 08.09.1972 | ||||
Co-Trainer | |||||
Jens Keller (ab 07.12.2009) (bis 13.10.2010) | 24.11.1970 | ||||
Rainer Widmayer (bis 06.12.2009) | 02.04.1967 | ||||
Alexander Zorniger (bis 06.12.2009) | 08.10.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jens Lehmann (bis 30.06.2010) | 10.11.1969 | |||
12 | Alexander Stolz (bis 30.06.2011) | 13.10.1983 | |||
24 | Sven Ulreich (bis 30.06.2010) | 03.08.1988 | |||
Abwehr | |||||
3 | Ricardo Osorio (bis 30.06.2010) | 30.03.1980 | |||
4 | Khalid Boulahrouz (bis 30.06.2010) | 28.12.1981 | |||
5 | Serdar Taşçı (bis 29.08.2013) | 24.04.1987 | |||
6 | Georg Niedermeier (bis 30.06.2016) | 26.02.1986 | |||
15 | Arthur Boka (bis 30.06.2014) | 02.04.1983 | |||
17 | Matthieu Delpierre (bis 30.06.2012) | 26.04.1981 | |||
21 | Cristian Molinaro (ab 05.01.2010) (bis 30.06.2010) | 30.07.1983 | |||
21 | Ludovic Magnin (bis 31.12.2009) | 20.04.1979 | |||
27 | Stefano Celozzi (bis 30.06.2012) | 02.11.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Martin Lanig (bis 30.06.2010) | 11.07.1984 | |||
8 | Jan Šimák (bis 18.01.2010) | 13.10.1978 | |||
10 | Yıldıray Baştürk (bis 27.01.2010) | 24.12.1978 | |||
11 | Thomas Hitzlsperger (bis 30.01.2010) | 05.04.1982 | |||
13 | Timo Gebhart (bis 30.06.2012) | 12.04.1989 | |||
14 | Patrick Funk (bis 30.06.2011) | 11.02.1990 | |||
16 | Sebastian Rudy (bis 22.08.2010) | 28.02.1990 | |||
19 | Roberto Hilbert (bis 30.06.2010) | 16.10.1984 | |||
22 | Matthias Schwarz (bis 30.06.2011) | 28.12.1987 | |||
23 | Alexander Hleb (bis 30.06.2010) | 01.05.1981 | |||
25 | Élson (bis 31.01.2010) | 16.11.1981 | |||
26 | Daniel Didavi (bis 30.06.2011) | 21.02.1990 | |||
28 | Sami Khedira (bis 29.07.2010) | 04.04.1987 | |||
32 | Zdravko Kuzmanović (ab 31.08.2009) (bis 30.06.2010) | 22.09.1987 | |||
35 | Christian Träsch (bis 24.07.2011) | 01.09.1987 | |||
38 | Clemens Walch (bis 05.08.2010) | 10.07.1987 | |||
Sturm | |||||
9 | Ciprian Marica (bis 30.06.2011) | 02.10.1985 | |||
18 | Cacau (bis 30.06.2014) | 27.03.1981 | |||
29 | Pawel Pogrebnjak (ab 01.08.2009) (bis 30.01.2012) | 08.11.1983 | |||
31 | Alessandro Riedle (bis 30.06.2010) | 14.08.1991 | |||
39 | Julian Schieber (bis 30.06.2010) | 13.02.1989 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 16.09.2009 20:45 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 29.09.2009 20:45 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 20.10.2009 20:45 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 04.11.2009 20:45 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.11.2009 20:45 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 09.12.2009 20:45 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 23.02.2010 20:45 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 17.03.2010 20:45 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |