Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Holger Gehrke (bis 30.06.2014) | 22.08.1960 | ||||
Trainer | |||||
Jens Keller (bis 07.10.2014) | 24.11.1970 | ||||
Co-Trainer | |||||
Sven Hübscher (bis 30.06.2014) | 26.01.1979 | ||||
Peter Hermann (bis 30.06.2014) | 22.03.1952 | ||||
Torwart | |||||
Lars Unnerstall (ab 30.06.2014) (bis 30.06.2014) | 20.07.1990 | ||||
1 | Ralf Fährmann (bis 30.06.2019) | 27.09.1988 | |||
34 | Timo Hildebrand (bis 30.06.2014) | 05.04.1979 | |||
36 | Lars Unnerstall (bis 23.01.2014) | 20.07.1990 | |||
38 | Ferdinand Oswald (bis 30.06.2014) | 05.10.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Tim Hoogland (bis 30.06.2014) | 11.06.1985 | |||
3 | Jan Kirchhoff (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2015) | 01.10.1990 | |||
4 | Benedikt Höwedes (bis 30.08.2017) | 29.02.1988 | |||
5 | Felipe Santana (bis 30.01.2015) | 17.03.1986 | |||
6 | Sead Kolasinac (bis 30.06.2017) | 20.06.1993 | |||
14 | Kyriakos Papadopoulos (bis 03.08.2014) | 23.02.1992 | |||
15 | Dennis Aogo (ab 29.08.2013) (bis 30.06.2017) | 14.01.1987 | |||
22 | Atsuto Uchida (bis 21.08.2017) | 27.03.1988 | |||
23 | Christian Fuchs (bis 30.06.2015) | 07.04.1986 | |||
26 | Dennis Erdmann (bis 30.06.2014) | 22.11.1990 | |||
31 | Philipp Max (bis 30.06.2014) | 30.09.1993 | |||
32 | Joel Matip (bis 30.06.2016) | 08.08.1991 | |||
35 | Marcel Sobottka (bis 30.06.2015) | 25.04.1994 | |||
37 | Pascal Itter (bis 05.08.2015) | 03.04.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Kim Sané (ab 01.01.2014) (bis 30.06.2014) | 20.01.1995 | ||||
7 | Max Meyer (bis 30.06.2018) | 18.09.1995 | |||
8 | Leon Goretzka (bis 30.06.2018) | 06.02.1995 | |||
9 | Kevin-Prince Boateng (ab 30.08.2013) (bis 31.12.2015) | 06.03.1987 | |||
9 | Michel Bastos (bis 01.08.2013) | 02.08.1983 | |||
10 | Julian Draxler (bis 31.08.2015) | 20.09.1993 | |||
11 | Christian Clemens (bis 06.01.2015) | 04.08.1991 | |||
12 | Marco Höger (bis 30.06.2016) | 16.09.1989 | |||
13 | Jermaine Jones (bis 29.01.2014) | 03.11.1981 | |||
17 | Jefferson Farfán (bis 14.08.2015) | 26.10.1984 | |||
19 | Leroy Sané (ab 01.01.2014) (bis 02.08.2016) | 11.01.1996 | |||
27 | Robert Leipertz (ab 15.12.2013) (bis 30.06.2014) | 01.02.1993 | |||
27 | Tranquillo Barnetta (bis 01.09.2013) | 22.05.1985 | |||
30 | René Klingenburg (bis 23.01.2015) | 29.12.1993 | |||
33 | Roman Neustädter (bis 30.06.2016) | 18.02.1988 | |||
40 | Anthony Annan (bis 30.06.2014) | 21.07.1986 | |||
Sturm | |||||
18 | Gerald Asamoah (bis 30.06.2014) | 03.10.1978 | |||
19 | Chinedu Obasi (bis 30.06.2014) | 01.06.1986 | |||
20 | Teemu Pukki (bis 30.08.2013) | 29.03.1990 | |||
25 | Klaas-Jan Huntelaar (bis 30.06.2017) | 12.08.1983 | |||
28 | Ádám Szalai (bis 30.06.2014) | 09.12.1987 | |||
29 | Donis Avdijaj (ab 01.02.2014) (bis 12.01.2015) | 25.08.1996 | |||
39 | Tim Bodenröder (bis 30.06.2014) | 15.01.1996 | |||
verliehen | |||||
Kaan Ayhan (bis 30.06.2016) | 10.11.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 18.09.2013 20:45 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 01.10.2013 20:45 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 22.10.2013 20:45 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.11.2013 20:45 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.11.2013 20:45 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 11.12.2013 20:45 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 26.02.2014 20:45 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 18.03.2014 20:45 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |