Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Assistenztrainer | |||||
Daniel Höning (bis 30.06.2019) | |||||
Trainer | |||||
Leonardo Correia (ab 01.08.2018) (bis 31.12.2018) | |||||
Torwart | |||||
Miguel Carlos (ab 01.01.2019) (bis 31.12.2019) | 02.10.1993 | ||||
Feldspieler | |||||
Georgi Lovchev (bis 31.12.2020) | 30.09.1990 | ||||
Nils Hemmenstaedt (bis 31.12.2020) | |||||
Dariush Urban (bis 31.12.2020) | |||||
Kevin-Lucian Marcelo Jansa (bis 31.12.2020) | 22.03.1998 | ||||
Jan Schuster (bis 31.12.2020) | |||||
Erik Ahmetaj (bis 31.12.2020) | |||||
Kai-Manuel Lopez (bis 31.12.2020) | 24.06.1986 | ||||
Andreas Pöpke (bis 31.12.2020) | |||||
Maurice Osterhagen (bis 31.12.2020) | |||||
Anton Kniller (bis 30.06.2020) | 27.06.1985 | ||||
Salko Quezada Martinez (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2020) | 12.07.1998 | ||||
Daniel Ribeiro Nogueira (bis 31.12.2019) | |||||
Leonardo Correia (ab 01.01.2019) (bis 31.12.2019) | |||||
Daniel Hönig (ab 01.01.2019) (bis 31.12.2019) | |||||
Leif Schinkmann (bis 31.12.2018) | |||||
Julien Oteng-Mensah (bis 31.12.2018) | |||||
Steffen Lenhardt (bis 31.12.2018) | 10.04.1984 | ||||
Helge Dahms (bis 31.12.2018) | |||||
Salko Quezada Martinez (bis 31.12.2018) | 12.07.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.05.2018 12:20 Uhr |
7 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 12.05.2018 17:40 Uhr |
4 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.05.2018 12:40 Uhr |
4 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 09.06.2018 14:45 Uhr |
8 : 9 i.9-m-S. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.06.2018 09:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.06.2018 12:40 Uhr |
10 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.06.2018 13:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.07.2018 11:20 Uhr |
3 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 22.07.2018 10:00 Uhr |
3 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 04.08.2018 11:20 Uhr |
5 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 05.08.2018 15:40 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |