Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gyula Biro (bis 30.06.1923) | 10.05.1890 | ||||
Izidor Kürschner (ab 01.01.1921) (bis 30.06.1921) | 1885 | ||||
Torwart | |||||
Heiner Stuhlfauth (bis 30.06.1933) | 11.01.1896 | ||||
Benno Rosenmüller (bis 30.06.1933) | 21.10.1899 | ||||
Abwehr | |||||
Anton Kugler (bis 30.06.1932) | 28.03.1898 | ||||
Michael Grünerwald (bis 30.06.1926) | |||||
Georg Reiß (bis 30.06.1926) | |||||
Gustav Bark (bis 30.06.1924) | 30.10.1889 | ||||
Jean Steinlein (bis 30.06.1921) | 15.09.1891 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans Kalb (bis 30.06.1933) | 03.08.1899 | ||||
Emil Dümmler (bis 13.12.1929) | |||||
Emil Köpplinger (bis 30.06.1928) | 19.12.1897 | ||||
Fritz Seubert (bis 30.06.1928) | |||||
Georg Winter (bis 30.06.1927) | 17.05.1895 | ||||
Carl Riegel (bis 30.06.1925) | 06.01.1897 | ||||
Albin Jakob (bis 30.06.1925) | 1899 | ||||
Reitzenstein (bis 31.08.1922) | |||||
Schweigert (bis 30.06.1921) | |||||
Sturm | |||||
Wolfgang Strobel (bis 30.06.1930) | 17.10.1896 | ||||
Heinrich Träg (bis 30.06.1927) | 03.01.1893 | ||||
Hans Sutor (bis 30.06.1926) | 28.06.1895 | ||||
Hermann Deinzer (bis 30.06.1926) | |||||
Paul Stern (bis 30.06.1926) | |||||
Willy Böß (bis 30.06.1923) | 19.03.1896 | ||||
Luitpold Popp (bis 30.06.1922) | 07.03.1893 | ||||
Fritz Meier (bis 30.06.1922) | |||||
Fritz Reinshagen (bis 30.06.1921) | 20.03.1892 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 29.05.1921 00:00 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 12.06.1921 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |