Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rudi Agte (bis 30.06.1925) | 11.09.1891 | ||||
Torwart | |||||
Walter Brauer (bis 30.06.1928) | 12.06.1899 | ||||
Hans Martens (bis 30.06.1924) | |||||
Abwehr | |||||
Otto Carlsson (bis 31.12.1933) | 16.12.1901 | ||||
Ali Beier (bis 30.06.1933) | 28.09.1900 | ||||
Walter Risse (ab 01.01.1924) (bis 30.06.1933) | 02.12.1893 | ||||
Walter Schmerbach (bis 30.06.1926) | |||||
Rudi Agte (bis 30.06.1924) | 11.09.1891 | ||||
Mittelfeld | |||||
Asbjørn Halvorsen (bis 30.06.1933) | 03.12.1898 | ||||
Hans Lang (ab 01.01.1924) (bis 31.12.1930) | 08.02.1899 | ||||
Walter Kolzen (bis 30.06.1930) | |||||
Hans Krohn (bis 30.06.1927) | |||||
Hans Flohr (bis 30.06.1924) | |||||
August Bomberg (bis 31.12.1923) | |||||
Sturm | |||||
Hans Rave (bis 30.06.1931) | 19.04.1903 | ||||
Heinrich Ziegenspeck (bis 30.06.1931) | 16.02.1897 | ||||
Tull Harder (bis 31.01.1931) | 25.11.1892 | ||||
Ludwig Breuel (bis 30.06.1925) | |||||
Karl Schneider (bis 30.06.1924) | |||||
Hugo Fick (bis 30.06.1924) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.05.1924 00:00 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.05.1924 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 09.06.1924 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |