Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Paul Oßwald (bis 31.08.1933) | 04.02.1905 | ||||
Torwart | |||||
Ludwig Schmitt (bis 30.06.1938) | 28.10.1910 | ||||
Abwehr | |||||
Hans Stubb (bis 30.06.1944) | 08.10.1906 | ||||
Franz Schütz (bis 30.06.1934) | 06.12.1900 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl Becker (bis 30.06.1945) | 12.08.1915 | ||||
Rudi Gramlich (bis 30.06.1939) | 06.06.1908 | ||||
Walter Zipp (bis 30.06.1939) | 08.11.1909 | ||||
August Möbs (bis 30.06.1938) | 08.08.1908 | ||||
Bernhard Leis (bis 30.06.1937) | 08.09.1906 | ||||
Friedrich Beyhl (bis 30.06.1936) | 02.10.1910 | ||||
Theodor Trumpler (bis 30.06.1936) | 07.04.1907 | ||||
Joseph Kron (bis 30.06.1934) | 07.12.1906 | ||||
Hugo Mantel (bis 28.02.1934) | 14.05.1907 | ||||
Bruno Goldammer (bis 30.06.1933) | 12.11.1904 | ||||
Willi Pfeiffer (bis 30.06.1932) | 27.03.1895 | ||||
Sturm | |||||
Walter Dietrich (bis 30.06.1938) | 24.12.1902 | ||||
Karl Ehmer (bis 30.06.1938) | 25.11.1906 | ||||
Fritz Schaller (bis 30.06.1933) | 18.01.1902 | ||||
Bernhard Kellerhoff (bis 30.06.1932) | 21.03.1900 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 14.05.1931 00:00 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.05.1931 00:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |