Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hans Schmidt (bis 30.09.1945) | 23.12.1893 | ||||
Torwart | |||||
Ludwig Stolz (bis 30.06.1946) | 11.08.1915 | ||||
Georg Köhl (bis 26.09.1943) | 19.11.1910 | ||||
Abwehr | |||||
Otto Rub (bis 30.06.1950) | 05.03.1924 | ||||
Baptist Uebelein (bis 30.06.1948) | 24.10.1919 | ||||
Hans Schäfer (bis 30.06.1946) | 25.04.1921 | ||||
Artur Disterer (bis 30.06.1946) | 23.03.1910 | ||||
Bayerer (bis 30.06.1945) | |||||
Adolf Knoll (bis 30.06.1945) | 30.11.1924 | ||||
Willi Billmann (bis 30.06.1944) | 15.01.1911 | ||||
Georg Luber (bis 30.06.1943) | 28.01.1912 | ||||
Mittelfeld | |||||
Georg Kennemann (bis 30.06.1951) | 21.04.1913 | ||||
Hans Uebelein (bis 30.06.1951) | 02.03.1914 | ||||
Georg Hagen (bis 30.06.1949) | 12.11.1919 | ||||
Georg Neubert (bis 30.06.1948) | 21.03.1918 | ||||
Clemens Wientjes (bis 30.06.1945) | 08.02.1920 | ||||
Helmut Roßberg (bis 30.06.1943) | 17.07.1918 | ||||
Robert Gebhardt (bis 03.05.1943) | 20.09.1920 | ||||
Sturm | |||||
Max Morlock (bis 30.06.1965) | 11.05.1925 | ||||
Helmut Herbolsheimer (bis 30.06.1956) | 18.05.1925 | ||||
Hans Pöschl (bis 30.06.1950) | 17.07.1921 | ||||
Julius Uebelein (bis 30.06.1949) | 17.02.1916 | ||||
Willi Spieß (bis 30.06.1947) | 16.02.1915 | ||||
Willi Kund (bis 30.06.1946) | 11.03.1908 | ||||
Georg Friedel (bis 30.03.1946) | 06.09.1913 | ||||
Fritz Bergmann (bis 30.06.1945) | 22.01.1918 | ||||
Ernst Luther (bis 30.06.1945) | 20.10.1919 | ||||
Max Eiberger (bis 30.06.1945) | 25.09.1908 | ||||
Heinz Pfeiffer (bis 30.06.1944) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.05.1943 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |