Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kuno Krügel (ab 17.10.1949) (bis 30.06.1950) | 02.08.1910 | ||||
Torwart | |||||
Karl Adam (bis 30.06.1951) | 05.02.1924 | ||||
Willi Hölz (bis 30.06.1950) | 16.04.1929 | ||||
Abwehr | |||||
Werner Liebrich (bis 30.06.1962) | 18.01.1927 | ||||
Werner Kohlmeyer (bis 30.06.1957) | 19.04.1924 | ||||
Rudolf Huppert (bis 30.06.1951) | 08.02.1920 | ||||
Mittelfeld | |||||
Horst Eckel (bis 30.06.1961) | 08.02.1932 | ||||
Fritz Walter (bis 30.06.1959) | 31.10.1920 | ||||
Ernst Liebrich (bis 30.06.1955) | 18.12.1923 | ||||
Heinz Klee (bis 30.06.1953) | 20.08.1924 | ||||
Heinz Jergens (bis 30.06.1952) | 24.01.1923 | ||||
Sturm | |||||
Willi Wenzel (ab 01.08.1949) (bis 30.06.1962) | 12.10.1930 | ||||
Ottmar Walter (bis 30.06.1959) | 06.03.1924 | ||||
Erich Folz (bis 30.06.1954) | 26.11.1922 | ||||
Bernhard Fuchs (bis 30.06.1953) | 10.11.1922 | ||||
Werner Baßler (bis 30.06.1951) | 02.10.1921 | ||||
Hans Christmann (bis 30.06.1951) | 06.06.1922 | ||||
Günther Grewenig (bis 30.06.1950) | 09.12.1926 | ||||
Georg Gawliczek (bis 30.06.1950) | 02.02.1919 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 21.05.1950 00:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Montag, 29.05.1950 00:00 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 04.06.1950 00:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |