Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Alwin Riemke (bis 30.06.1952) | 02.02.1910 | ||||
Hans Schmidt (bis 30.07.1951) | 23.12.1893 | ||||
Torwart | |||||
Eduard Schaffer (bis 30.06.1958) | 13.12.1921 | ||||
Abwehr | |||||
Kurt Ucko (bis 30.06.1961) | 29.02.1924 | ||||
Alfred Mirsberger (bis 30.06.1955) | 13.08.1927 | ||||
Willi Sippel (bis 30.06.1953) | 20.03.1929 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gustav Schober (bis 30.06.1960) | 06.12.1927 | ||||
Werner Vetter (bis 30.06.1959) | 30.11.1930 | ||||
Gunther Baumann (bis 30.06.1956) | 19.01.1921 | ||||
Gerhard Bergner (bis 30.06.1956) | 09.07.1927 | ||||
Fritz Kapp (bis 30.06.1956) | 02.06.1924 | ||||
Sturm | |||||
Max Morlock (bis 30.06.1965) | 11.05.1925 | ||||
Günther Glomb (bis 30.06.1959) | 17.08.1930 | ||||
Helmut Herbolsheimer (bis 30.06.1956) | 18.05.1925 | ||||
Herbert Sichermann (bis 30.06.1955) | 12.04.1933 | ||||
Konrad Winterstein (bis 30.06.1955) | 17.07.1927 | ||||
Adolf Kallenborn (bis 30.06.1954) | 09.03.1929 | ||||
Willi Prandl (bis 30.06.1953) | 02.09.1926 | ||||
Otto Brenzke (bis 30.06.1952) | 19.12.1920 | ||||
Ernst Stauffer (bis 30.06.1952) | 29.10.1924 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 27.04.1952 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 11.05.1952 00:00 Uhr |
5 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 18.05.1952 00:00 Uhr |
2 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 25.05.1952 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Montag, 02.06.1952 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 08.06.1952 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |