Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Schneider (ab 01.08.1955) (bis 30.07.1957) | 13.07.1913 | ||||
Hans Schmidt (bis 30.07.1955) | 23.12.1893 | ||||
Torwart | |||||
Heinz Kwiatkowski (bis 30.06.1964) | 16.07.1926 | ||||
Günther Rau (bis 30.06.1959) | 24.05.1928 | ||||
Abwehr | |||||
Helmut Bracht (bis 30.06.1964) | 11.09.1929 | ||||
Wilhelm Burgsmüller (bis 30.06.1964) | 18.01.1932 | ||||
Herbert Sandmann (bis 30.06.1960) | 20.06.1928 | ||||
Max Michallek (bis 30.06.1960) | 29.08.1922 | ||||
Mittelfeld | |||||
Alfred Kelbassa (bis 30.06.1963) | 21.04.1925 | ||||
Theo Berning (bis 30.06.1960) | 10.04.1936 | ||||
Elwin Schlebrowski (bis 30.06.1960) | 31.08.1925 | ||||
Alfred Niepieklo (bis 30.06.1960) | 11.06.1927 | ||||
Willi Schumacher (bis 30.06.1958) | 12.04.1926 | ||||
Adolf Poltorak (bis 30.06.1958) | 31.03.1934 | ||||
Udo Remmert (bis 30.06.1956) | 25.09.1930 | ||||
Sturm | |||||
Wolfgang Peters (bis 30.06.1963) | 08.01.1929 | ||||
Adi Preißler (bis 30.09.1959) | 09.04.1921 | ||||
Helmut Kapitulski (bis 30.06.1957) | 29.09.1934 | ||||
Hans Flügel (bis 30.06.1957) | 11.03.1930 | ||||
Erich Schanko (bis 30.06.1957) | 04.10.1919 | ||||
Ewald Wieschner (bis 30.06.1957) | 03.09.1921 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 20.05.1956 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 27.05.1956 00:00 Uhr |
1 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.05.1956 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.06.1956 00:00 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.06.1956 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.06.1956 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 24.06.1956 00:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |