Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Martin Wilke (bis 30.06.1956) | 15.11.1926 | ||||
Torwart | |||||
Horst Schnoor (bis 30.06.1969) | 11.04.1934 | ||||
Werner Schadly (bis 30.06.1961) | 24.06.1922 | ||||
Abwehr | |||||
Gerd Krug (bis 30.06.1966) | 05.08.1936 | ||||
Jochen Meinke (bis 30.06.1966) | 23.10.1930 | ||||
Jürgen Werner (bis 30.06.1963) | 15.04.1935 | ||||
Franz Klepacz (bis 30.06.1961) | 10.10.1926 | ||||
Jupp Posipal (bis 30.06.1958) | 20.06.1927 | ||||
Günter Schlegel (bis 30.06.1958) | 10.01.1926 | ||||
Fritz Laband (bis 30.06.1956) | 01.11.1925 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Seeler (bis 30.06.1966) | 15.12.1931 | ||||
Karl-Heinz Liese (bis 30.06.1958) | 26.10.1923 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Seeler (bis 30.06.1972) | 05.11.1936 | ||||
Klaus Stürmer (bis 31.10.1961) | 09.08.1935 | ||||
Uwe Reuter (bis 30.06.1960) | 27.11.1934 | ||||
Rolf Börner (bis 30.06.1958) | 23.07.1923 | ||||
Walter Schemel (bis 30.06.1958) | 01.12.1923 | ||||
Werner Harden (bis 30.06.1958) | 11.08.1924 | ||||
Herbert Wojtkowiak (bis 30.06.1957) | 11.01.1922 | ||||
Emil Schildt (bis 30.06.1956) | 02.09.1930 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.05.1956 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.05.1956 00:00 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.05.1956 00:00 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.06.1956 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.06.1956 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.06.1956 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |