Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Georg Wurzer (bis 30.04.1960) | 31.01.1907 | ||||
Torwart | |||||
Karl Bögelein (bis 30.06.1957) | 28.01.1927 | ||||
Abwehr | |||||
Erich Retter (bis 30.06.1962) | 17.02.1925 | ||||
Werner Liebschwager (bis 30.06.1958) | 02.05.1927 | ||||
Rolf Krauß (bis 30.06.1956) | 21.10.1930 | ||||
Mittelfeld | |||||
Robert Schlienz (bis 30.06.1960) | 03.02.1924 | ||||
Wolfgang Simon (bis 30.06.1958) | 18.11.1933 | ||||
Karl Dornhecker (bis 30.06.1957) | 07.04.1928 | ||||
Leo Kronenbitter (bis 30.06.1956) | 08.03.1921 | ||||
Karl Barufka (bis 01.12.1955) | 15.05.1921 | ||||
Sturm | |||||
Gerhard Strohmaier (bis 30.06.1963) | 27.09.1933 | ||||
Rolf Blessing (bis 30.06.1962) | 21.07.1929 | ||||
Erwin Waldner (bis 30.06.1960) | 24.01.1933 | ||||
Knut Tagliaferri (bis 30.06.1960) | 21.03.1935 | ||||
Dieter Praxl (bis 30.06.1960) | 12.12.1935 | ||||
Arno Loß (bis 30.06.1960) | 20.07.1935 | ||||
Ludwig Hinterstocker (bis 30.06.1958) | 01.04.1931 | ||||
Manfred Wallat (bis 30.06.1958) | 17.04.1933 | ||||
Walter Bühler (bis 30.06.1957) | 29.06.1926 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 05.05.1956 00:00 Uhr |
8 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 13.05.1956 00:00 Uhr |
0 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 20.05.1956 00:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.05.1956 00:00 Uhr |
3 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 03.06.1956 00:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 10.06.1956 00:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 17.06.1956 00:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |